PharmDr. MONIKA LESKOVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.06.2019 |
Adresa: |
76001, 73904341, Zlín, Zlín, Mladcová, Ostružinová, 629 |
|
PharmDr. MONIKA LESKOVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.06.2019 |
Adresa: |
76001, 73904341, Zlín, Zlín, Mladcová, Ostružinová, 629, Ostružinová 629, Mladcová, 76001 Zlín |
|
Mgr. JAROSLAVA POLANSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.02.2014 |
Adresa: |
76001, 26118335, Zlín, Zlín, Vršava III, 5304 |
|
Mgr. JAROSLAVA POLANSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.02.2014 |
Adresa: |
76001, 26118335, Zlín, Zlín, Zlín, Vršava III, 5304, Vršava III 5304, 76001 Zlín |
|
PharmDr. MONIKA LESKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
jednatel |
31.05.2019 |
Adresa: |
76005, 4250095, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4721 |
|
PharmDr. MONIKA LESKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
jednatel |
31.05.2019 |
Adresa: |
76005, 4250095, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4721, Křiby 4721, 76005 Zlín |
|
PharmDr. MONIKA ZBOŽÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2019
|
jednatel |
21.09.2017 |
Adresa: |
76005, 4250095, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4721 |
|
PharmDr. MONIKA ZBOŽÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2019
|
jednatel |
21.09.2017 |
Adresa: |
76005, 4250095, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4721, Křiby 4721, 76005 Zlín |
|
PharmDr. MONIKA ZBOŽÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2017
|
jednatel |
14.02.2014 |
Adresa: |
76005, 4248708, Zlín, Zlín, Luční, 4570 |
|
PharmDr. MONIKA ZBOŽÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2017
|
jednatel |
14.02.2014 |
Adresa: |
76005, 4248708, Zlín, Zlín, Zlín, Luční, 4570, Luční 4570, 76005 Zlín |
|
Mgr. Jaroslava Polanská
|
Neaktivní
od 14.02.2014
|
jednatel |
26.01.2006 |
Adresa: |
76005, Zlín, Zlín, Vršava, 5304 |
|
PharmDr. MONIKA ZBOŽÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2014
|
jednatel |
26.01.2006 |
Adresa: |
76005, 4248708, Zlín, Zlín, Luční, 4570 |
|
Mgr. Jaroslava Polanská
|
Neaktivní
od 14.02.2014
|
jednatel |
26.01.2006 |
Adresa: |
5304, Zlín, Zlín, Vršava, 76005, Vršava 5304, 76005 Zlín, okres: Zlín, Česká republika |
|
PharmDr. MONIKA ZBOŽÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2014
|
jednatel |
26.01.2006 |
Adresa: |
76005, 4248708, Zlín, Zlín, Zlín, Luční, 4570, Luční 4570, 76005 Zlín |
|
Mgr. Jaroslava Polanská
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
jednatel |
21.05.2002 |
Adresa: |
76005, 4250095, Zlín, Zlín, Křiby, 4721 |
|
Monika Polanská
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
jednatel |
21.05.2002 |
Adresa: |
76005, 4250095, Zlín, Zlín, Křiby, 4721 |
|
Mgr. Jaroslava Polanská
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
jednatel |
21.05.2002 |
Adresa: |
76005, 4250095, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4721, Křiby 4721, 76005 Zlín |
|
Monika Polanská
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
jednatel |
21.05.2002 |
Adresa: |
76005, 4250095, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4721, Křiby 4721, 76005 Zlín |
|