Ing. EVA JANIŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.05.2020 |
Adresa: |
76315, 26587912, Zlín, Hrobice, Hrobice, 157 |
|
Ing. EVA JANIŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.05.2020 |
Adresa: |
76315, 26587912, Zlín, Hrobice, Hrobice, 157, č.p. 157, 76315 Hrobice |
|
Ing. EVA STAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2020
|
jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
76315, 26587912, Hrobice, Hrobice, 157 |
|
Ing. EVA STAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2020
|
jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
76315, 26587912, Zlín, Hrobice, Hrobice, 157, č.p. 157, 76315 Hrobice |
|
Ing. Eva Staňková
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
jednatel |
01.07.2011 |
Adresa: |
76315, 26587912, Hrobice, 157 |
|
Ing. EVA STAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
jednatel |
01.07.2011 |
Adresa: |
76315, 26587912, Zlín, Hrobice, Hrobice, 157, č.p. 157, 76315 Hrobice |
|
Ing. Stanislav Janiš
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
jednatel |
18.06.2004 |
Adresa: |
76001, Zlín, Fabiánka, II/264 |
|
Ing. Stanislav Janiš
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
jednatel |
18.06.2004 |
Adresa: |
II/264, Zlín, Fabiánka, 76001, Fabiánka II/264, 76001 Zlín, Česká republika |
|
Irena Jarošová
|
Neaktivní
od 18.06.2004
|
jednatel |
19.04.2002 |
Adresa: |
76005, 4250150, Zlín, Zlín, Okružní, 4728 |
|
Irena Jarošová
|
Neaktivní
od 18.06.2004
|
jednatel |
19.04.2002 |
Adresa: |
76005, 4250150, Zlín, Zlín, Zlín, Okružní, 4728, Okružní 4728, 76005 Zlín |
|