IVANA OHARKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.10.2022 |
Adresa: |
76001, 4164628, Zlín, Zlín, Kudlov, Žlutá, 469 |
|
FRANTIŠEK VORÁČ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.10.2022 |
Adresa: |
76310, 3847772, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Hlavní, 190 |
|
Ing. DAVID GREBENÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.10.2022 |
Adresa: |
76001, 4173139, Zlín, Zlín, Prštné, L. Váchy, 494 |
|
IVANA OHARKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.10.2022 |
Adresa: |
76001, 4164628, Zlín, Zlín, Kudlov, Žlutá, 469, Žlutá 469, Kudlov, 76001 Zlín |
|
FRANTIŠEK VORÁČ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.10.2022 |
Adresa: |
76310, 3847772, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Hlavní, 190, Hlavní 190, 76310 Hvozdná |
|
Ing. DAVID GREBENÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.10.2022 |
Adresa: |
76001, 4173139, Zlín, Zlín, Prštné, L. Váchy, 494, L. Váchy 494, Prštné, 76001 Zlín |
|
IVANA OHARKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.10.2022
|
předseda výboru |
19.08.2016 |
Adresa: |
76001, 4164628, Zlín, Zlín, Kudlov, Žlutá, 469 |
|
FRANTIŠEK VORÁČ
|
Neaktivní
od 13.10.2022
|
člen výboru |
19.08.2016 |
Adresa: |
76310, 3847772, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Hlavní, 190 |
|
Ing. DAVID GREBENÍČEK
|
Neaktivní
od 13.10.2022
|
člen výboru |
19.08.2016 |
Adresa: |
76001, 4173139, Zlín, Zlín, Prštné, L. Váchy, 494 |
|
IVANA OHARKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.10.2022
|
předseda výboru |
19.08.2016 |
Adresa: |
76001, 4164628, Zlín, Zlín, Kudlov, Žlutá, 469, Žlutá 469, Kudlov, 76001 Zlín |
|
FRANTIŠEK VORÁČ
|
Neaktivní
od 13.10.2022
|
člen výboru |
19.08.2016 |
Adresa: |
76310, 3847772, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Hlavní, 190, Hlavní 190, 76310 Hvozdná |
|
Ing. DAVID GREBENÍČEK
|
Neaktivní
od 13.10.2022
|
člen výboru |
19.08.2016 |
Adresa: |
76001, 4173139, Zlín, Zlín, Prštné, L. Váchy, 494, L. Váchy 494, Prštné, 76001 Zlín |
|
KARIN ČERNÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
předseda výboru |
25.03.2016 |
Adresa: |
76001, 4177169, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 314 |
|
KARIN ČERNÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
předseda výboru |
25.03.2016 |
Adresa: |
76001, 4177169, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 314, Mokrá I 314, Mladcová, 76001 Zlín |
|
KARIN ZEZULKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
předseda výboru |
08.02.2013 |
Adresa: |
76001, 4164628, Zlín, Kudlov, Žlutá, 469 |
|
JAN KURINEC
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
člen výboru |
08.02.2013 |
Adresa: |
16000, 22290168, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Arabská, 576, 7 |
|
KARIN ZEZULKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
předseda výboru |
08.02.2013 |
Adresa: |
76001, 4164628, Zlín, Zlín, Kudlov, Žlutá, 469, Žlutá 469, Kudlov, 76001 Zlín |
|
JAN KURINEC
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
člen výboru |
08.02.2013 |
Adresa: |
16000, 22290168, Praha, Vokovice, Arabská, 576, 7, Arabská 576/7, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Jan Kurinec
|
Neaktivní
od 08.02.2013
|
předseda výboru |
28.06.2011 |
Adresa: |
76001, 4164628, Zlín, Kudlov, Žlutá, 469 |
|
Mgr. Karin Zezulková
|
Neaktivní
od 08.02.2013
|
člen výboru |
28.06.2011 |
Adresa: |
76001, 4164628, Zlín, Kudlov, Žlutá, 469 |
|
Ivana Oharková
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
člen výboru |
28.06.2011 |
Adresa: |
76001, 4164628, Zlín, Kudlov, Žlutá, 469 |
|
Mgr. Jan Kurinec
|
Neaktivní
od 08.02.2013
|
předseda výboru |
28.06.2011 |
Adresa: |
76001, 4164628, Zlín, Zlín, Kudlov, Žlutá, 469, Žlutá 469, Kudlov, 76001 Zlín |
|
Mgr. Karin Zezulková
|
Neaktivní
od 08.02.2013
|
člen výboru |
28.06.2011 |
Adresa: |
76001, 4164628, Zlín, Zlín, Kudlov, Žlutá, 469, Žlutá 469, Kudlov, 76001 Zlín |
|
IVANA OHARKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
člen výboru |
28.06.2011 |
Adresa: |
76001, 4164628, Zlín, Zlín, Kudlov, Žlutá, 469, Žlutá 469, Kudlov, 76001 Zlín |
|