Ing. BRONISLAVA HOLBÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
27.07.2022 |
Adresa: |
76601, 78584167, Zlín, Valašské Klobouky, Smolina, 104 |
|
Ing. BRONISLAVA HOLBÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
27.07.2022 |
Adresa: |
76601, 78584167, Zlín, Valašské Klobouky, Smolina, 104, Smolina 104, 76601 Valašské Klobouky |
|
Mgr. TOMÁŠ HAVETTA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
63400, 19484607, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 420, 20 |
|
Ing. DAVID MATUŠKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b |
|
Ing. DAVID MATUŠKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|
Mgr. TOMÁŠ HAVETTA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
63400, 19484607, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 420, 20, Oblá 420/20, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. BRONISLAVA HOLBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
místopředseda výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b |
|
Ing. BRONISLAVA HOLBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
místopředseda výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|
Mgr. TOMÁŠ HAVETTA
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
předseda výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
63400, 19484607, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 420, 20 |
|
Ing. BRONISLAVA HOLBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
místopředseda výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b |
|
Ing. DAVID MATUŠKA
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
člen výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b |
|
Mgr. TOMÁŠ HAVETTA
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
předseda výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
63400, 19484607, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 420, 20, Oblá 420/20, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. BRONISLAVA HOLBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
místopředseda výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|
Ing. DAVID MATUŠKA
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
člen výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|
TOMÁŠ HAVETTA
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
předseda výboru |
28.04.2014 |
Adresa: |
63400, 19484607, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 420, 20 |
|
DAVID MATUŠKA
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
člen výboru |
28.04.2014 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b |
|
TOMÁŠ HAVETTA
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
předseda výboru |
28.04.2014 |
Adresa: |
63400, 19484607, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 420, 20, Oblá 420/20, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
DAVID MATUŠKA
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
člen výboru |
28.04.2014 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|
JANA MARTÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.04.2014
|
předseda |
23.04.2014 |
Adresa: |
66443, 67667180, Želešice, Želešice, Sportovní, 519 |
|
JANA MARTÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.04.2014
|
předseda |
23.04.2014 |
Adresa: |
66443, 67667180, Brno-venkov, Želešice, Želešice, Sportovní, 519, Sportovní 519, 66443 Želešice |
|
JANA MARTÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
předseda |
19.04.2013 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b |
|
TOMÁŠ HAVETTA
|
Neaktivní
od 28.04.2014
|
člen |
19.04.2013 |
Adresa: |
63400, 19484607, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 420, 20 |
|
BRONISLAVA HOLBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
místopředseda |
19.04.2013 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b |
|
Jana Martínková
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
předseda |
19.04.2013 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|
TOMÁŠ HAVETTA
|
Neaktivní
od 28.04.2014
|
člen |
19.04.2013 |
Adresa: |
63400, 19484607, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 420, 20, Oblá 420/20, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
BRONISLAVA HOLBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
místopředseda |
19.04.2013 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|
Karel Selucký
|
Neaktivní
od 19.04.2013
|
člen |
01.11.2007 |
Adresa: |
62700, Brno, Langrova, 1b |
|
Karel Selucký
|
Neaktivní
od 19.04.2013
|
člen |
01.11.2007 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|
Jan Chládek
|
Neaktivní
od 19.04.2013
|
předseda |
24.01.2006 |
Adresa: |
62700, Brno-město, Brno, Langrova, 1b |
|
Jan Chládek
|
Neaktivní
od 19.04.2013
|
předseda |
24.01.2006 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|
ing, Vlastimil Čep
|
Neaktivní
od 01.11.2007
|
Člen |
22.04.2004 |
Adresa: |
62700, Brno-město, Brno, Langrova, 1b |
|
ing, Vlastimil Čep
|
Neaktivní
od 01.11.2007
|
Člen |
22.04.2004 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|
Ing. Valerie Holubová
|
Neaktivní
od 22.04.2004
|
Člen |
24.09.2002 |
Adresa: |
62700, Brno-město, Brno, Langrova, 1b |
|
Ing. Paris Chalivopulos
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
Předseda |
24.09.2002 |
Adresa: |
62700, Brno-město, Brno, Langrova, 1b |
|
Jana Martínková
|
Neaktivní
od 19.04.2013
|
Místopředseda |
24.09.2002 |
Adresa: |
62700, Brno-město, Brno, Langrova, 1b |
|
Ing. Valerie Holubová
|
Neaktivní
od 22.04.2004
|
Člen |
24.09.2002 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|
Ing. Paris Chalivopulos
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
Předseda |
24.09.2002 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|
Jana Martínková
|
Neaktivní
od 19.04.2013
|
Místopředseda |
24.09.2002 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|