DOBROMILA ŠKRDLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.11.2022 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261 |
|
MATĚJ SALVET
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
04.11.2022 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262 |
|
ŠÁRKA PREKOPOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.11.2022 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262 |
|
DOBROMILA ŠKRDLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.11.2022 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261, Bělidla 1261, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
MATĚJ SALVET
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
04.11.2022 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262, Bělidla 1262, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
ŠÁRKA PREKOPOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.11.2022 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262, Bělidla 1262, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
MATĚJ SALVET
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
místopředseda výboru |
17.10.2020 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262 |
|
MATĚJ SALVET
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
místopředseda výboru |
17.10.2020 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262, Bělidla 1262, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
DOBROMILA ŠKRDLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
předseda výboru |
01.05.2019 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261 |
|
TOMÁŠ PREKOP
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
člen výboru |
01.05.2019 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262 |
|
MATĚJ SALVET
|
Neaktivní
od 17.10.2020
|
místopředseda výboru |
01.05.2019 |
Adresa: |
76861, 10395326, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, U Mlékárny, 1079 |
|
MATĚJ SALVET
|
Neaktivní
od 17.10.2020
|
místopředseda výboru |
01.05.2019 |
Adresa: |
76861, 10395326, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, U Mlékárny, 1079, U Mlékárny 1079, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
TOMÁŠ PREKOP
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
člen výboru |
01.05.2019 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262, Bělidla 1262, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
DOBROMILA ŠKRDLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
předseda výboru |
01.05.2019 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261, Bělidla 1261, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
MICHAL PROVAZNÍK
|
Neaktivní
od 01.05.2019
|
předseda výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262 |
|
JOSEF HRUBÝ
|
Neaktivní
od 01.05.2019
|
místopředseda výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261 |
|
DOBROMILA ŠKRDLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.05.2019
|
člen výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261 |
|
IVAN MIKÝSKA
|
Neaktivní
od 01.05.2019
|
člen výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261 |
|
MICHAL PROVAZNÍK
|
Neaktivní
od 01.05.2019
|
předseda výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262, Bělidla 1262, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
JOSEF HRUBÝ
|
Neaktivní
od 01.05.2019
|
místopředseda výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261, Bělidla 1261, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
DOBROMILA ŠKRDLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.05.2019
|
člen výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261, Bělidla 1261, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
IVAN MIKÝSKA
|
Neaktivní
od 01.05.2019
|
člen výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261, Bělidla 1261, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Josef Hrubý
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
předseda výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
76861, 10397159, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261 |
|
Antonín Kubeček
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
místopředseda výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
76861, 10397167, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262 |
|
Mgr. Jiří Cagaš
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
76861, 10397159, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261 |
|
Ing. Daniel Čáp
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
76861, 10397167, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262 |
|
Jiří Jelínek
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
76861, 10397167, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262 |
|
Michal Provazník
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
76861, 10397167, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262 |
|
JOSEF HRUBÝ
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
předseda výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261, Bělidla 1261, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Antonín Kubeček
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
místopředseda výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262, Bělidla 1262, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Mgr. Jiří Cagaš
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261, Bělidla 1261, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Ing. Daniel Čáp
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262, Bělidla 1262, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Jiří Jelínek
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262, Bělidla 1262, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
MICHAL PROVAZNÍK
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262, Bělidla 1262, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Josef Hrubý
|
Neaktivní
od 23.06.2010
|
předseda výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261 |
|
Antonín Kubeček
|
Neaktivní
od 23.06.2010
|
místopředseda výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261 |
|
mgr. Jiří Cagaš
|
Neaktivní
od 23.06.2010
|
člen výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261 |
|
Petr Chytil
|
Neaktivní
od 23.06.2010
|
člen výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262 |
|
Jiří Jelínek
|
Neaktivní
od 23.06.2010
|
člen výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261 |
|
JOSEF HRUBÝ
|
Neaktivní
od 23.06.2010
|
předseda výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261, Bělidla 1261, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Antonín Kubeček
|
Neaktivní
od 23.06.2010
|
místopředseda výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261, Bělidla 1261, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Mgr. Jiří Cagaš
|
Neaktivní
od 23.06.2010
|
člen výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261, Bělidla 1261, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Petr Chytil
|
Neaktivní
od 23.06.2010
|
člen výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
76861, 10397167, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1262, Bělidla 1262, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Jiří Jelínek
|
Neaktivní
od 23.06.2010
|
člen výboru |
24.09.2002 |
Adresa: |
76861, 10397159, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1261, Bělidla 1261, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|