LUKÁŠ DOLEŽAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.07.2023 |
Adresa: |
76001, 4244583, Zlín, Zlín, Zlín, Díly I, 4040, Díly I 4040, 76001 Zlín |
|
Bc. DAVID ČECH
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.07.2023 |
Adresa: |
76001, 4244605, Zlín, Zlín, Zlín, Díly I, 4042, Díly I 4042, 76001 Zlín |
|
DANIEL FORAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.07.2023 |
Adresa: |
76001, 4244591, Zlín, Zlín, Zlín, Díly I, 4041, Díly I 4041, 76001 Zlín |
|
DAVID ČECH
|
Aktivní
|
člen výboru společenství |
02.02.2018 |
Adresa: |
76001, 4244605, Zlín, Zlín, Zlín, Díly I, 4042 |
|
LUKÁŠ DOLEŽAL
|
Aktivní
|
předseda výboru společenství |
07.11.2017 |
Adresa: |
76001, 4244583, Zlín, Zlín, Zlín, Díly I, 4040 |
|
TOMÁŠ KLEIN
|
Aktivní
|
člen výboru společenství |
07.11.2017 |
Adresa: |
76001, 4244583, Zlín, Zlín, Zlín, Díly I, 4040 |
|
JANA DIVINOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.12.2013 |
Adresa: |
76001, 4244591, Zlín, Zlín, Díly I, 4041 |
|
DAVID ČECH
|
Neaktivní
od 01.07.2023
|
člen výboru společenství |
02.02.2018 |
Adresa: |
76001, 4244605, Zlín, Zlín, Zlín, Díly I, 4042, Díly I 4042, 76001 Zlín |
|
DAVID ČECH
|
Neaktivní
od 02.02.2018
|
člen výboru společenství |
07.11.2017 |
Adresa: |
76311, 11344059, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí, Želechovice nad Dřevnicí, Paseky, 83 |
|
DAVID ČECH
|
Neaktivní
od 02.02.2018
|
člen výboru společenství |
07.11.2017 |
Adresa: |
76311, 11344059, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí, Želechovice nad Dřevnicí, Paseky, 83, Paseky 83, 76311 Želechovice nad Dřevnicí |
|
LUKÁŠ DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 01.07.2023
|
předseda výboru společenství |
07.11.2017 |
Adresa: |
76001, 4244583, Zlín, Zlín, Zlín, Díly I, 4040, Díly I 4040, 76001 Zlín |
|
TOMÁŠ KLEIN
|
Neaktivní
od 01.07.2023
|
člen výboru společenství |
07.11.2017 |
Adresa: |
76001, 4244583, Zlín, Zlín, Zlín, Díly I, 4040, Díly I 4040, 76001 Zlín |
|
PAVEL KOVALČÍK
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
předseda výboru |
06.12.2013 |
Adresa: |
76001, 4244605, Zlín, Zlín, Díly I, 4042 |
|
JAN KLEDROVEC
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
místopředseda |
06.12.2013 |
Adresa: |
76001, 4244583, Zlín, Zlín, Díly I, 4040 |
|
PAVEL KOVALČÍK
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
předseda výboru |
06.12.2013 |
Adresa: |
76001, 4244605, Zlín, Zlín, Zlín, Díly I, 4042, Díly I 4042, 76001 Zlín |
|
JAN KLEDROVEC
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
místopředseda |
06.12.2013 |
Adresa: |
76001, 4244583, Zlín, Zlín, Zlín, Díly I, 4040, Díly I 4040, 76001 Zlín |
|
JANA DIVINOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2023
|
člen výboru |
06.12.2013 |
Adresa: |
76001, 4244591, Zlín, Zlín, Zlín, Díly I, 4041, Díly I 4041, 76001 Zlín |
|
Alexa Kledrovcová
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
předseda výboru |
18.03.2011 |
Adresa: |
76001, 4244583, Zlín, Díly I, 4040 |
|
Ladislav Flek
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
člen výboru |
18.03.2011 |
Adresa: |
76001, 4244591, Zlín, Díly I, 4041 |
|
Petr Skopal
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
člen výboru |
18.03.2011 |
Adresa: |
76001, 4244605, Zlín, Díly I, 4042 |
|
Alexa Kledrovcová
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
předseda výboru |
18.03.2011 |
Adresa: |
76001, 4244583, Zlín, Zlín, Zlín, Díly I, 4040, Díly I 4040, 76001 Zlín |
|
Ladislav Flek
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
člen výboru |
18.03.2011 |
Adresa: |
76001, 4244591, Zlín, Zlín, Zlín, Díly I, 4041, Díly I 4041, 76001 Zlín |
|
Petr Skopal
|
Neaktivní
od 07.11.2017
|
člen výboru |
18.03.2011 |
Adresa: |
76001, 4244605, Zlín, Zlín, Zlín, Díly I, 4042, Díly I 4042, 76001 Zlín |
|