JUDr. EVA REVIĽÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2019 |
Adresa: |
Malinovo, Slnečná 819/48 |
|
JUDr. EVA REVIĽÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2019 |
Adresa: |
Malinovo, Slnečná 819/48, Slnečná 819/48, Malinovo, Slovensko |
|
IGOR MIŠEJE
|
Aktivní
|
jednatel |
02.05.2018 |
Adresa: |
95845, Veľký Klíž, Ješkova Ves 51 |
|
IGOR MIŠEJE
|
Aktivní
|
jednatel |
02.05.2018 |
Adresa: |
Veľký Klíž, Ješkova Ves 51, 95845, Ješkova Ves 51, 95845 Veľký Klíž, Slovensko |
|
Mgr. JOZEF PETRO
|
Neaktivní
od 07.10.2019
|
jednatel |
02.05.2018 |
Adresa: |
95801, Partizánske, Veľká okružná 1022/14 |
|
Mgr. JOZEF PETRO
|
Neaktivní
od 07.10.2019
|
jednatel |
02.05.2018 |
Adresa: |
Partizánske, Veľká okružná 1022/14, 95801, Veľká okružná 1022/14, 95801 Partizánske, Slovensko |
|
Ing. ZDENĚK PIKNER
|
Neaktivní
od 02.05.2018
|
jednatel |
08.02.2018 |
Adresa: |
76001, 4164041, Zlín, Zlín, Kudlov, Formanka, 361 |
|
ing. Zdeněk Pikner
|
Neaktivní
od 02.05.2018
|
jednatel |
08.02.2018 |
Adresa: |
76001, 4164041, Zlín, Zlín, Kudlov, Formanka, 361, Formanka 361, Kudlov, 76001 Zlín |
|
Ing. ŠTEFAN KOLUMBER
|
Neaktivní
od 08.02.2018
|
jednatel |
01.06.2017 |
Adresa: |
76005, 27965147, Zlín, Zlín, Zlín, Pod Křiby, 5630 |
|
Ing. ŠTEFAN KOLUMBER
|
Neaktivní
od 08.02.2018
|
jednatel |
01.06.2017 |
Adresa: |
76005, 27965147, Zlín, Zlín, Zlín, Pod Křiby, 5630, Pod Křiby 5630, 76005 Zlín |
|
TOMÁŠ POLÁŠEK
|
Neaktivní
od 01.06.2017
|
jednatel |
04.12.2015 |
Adresa: |
76001, 4042999, Zlín, Březnice, Březnice, 366 |
|
TOMÁŠ POLÁŠEK
|
Neaktivní
od 01.06.2017
|
jednatel |
04.12.2015 |
Adresa: |
76001, 4042999, Zlín, Březnice, Březnice, 366, č.p. 366, 76001 Březnice |
|
RUDOLF JUŘÍK
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
jednatel |
24.01.2014 |
Adresa: |
76310, 3849058, Hvozdná, Hvozdná, Rybníček, 320 |
|
Ing. MIROSLAV MIKEL
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
jednatel |
24.01.2014 |
Adresa: |
76341, 3878121, Ludkovice, Ludkovice, 58 |
|
TOMÁŠ POLÁŠEK
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
jednatel |
24.01.2014 |
Adresa: |
76005, 4248759, Zlín, Zlín, Polní, 4575 |
|
Ing. PETR FAJKUS
|
Neaktivní
od 01.06.2017
|
jednatel |
24.01.2014 |
Adresa: |
76001, 4214323, Zlín, Zlín, Hluboká, 795 |
|
Ing. JOSEF MACHO
|
Neaktivní
od 01.06.2017
|
jednatel |
24.01.2014 |
Adresa: |
76005, 4251512, Zlín, Zlín, Valachův žleb, 4890 |
|
RUDOLF JUŘÍK
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
jednatel |
24.01.2014 |
Adresa: |
76310, 3849058, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Rybníček, 320, Rybníček 320, 76310 Hvozdná |
|
Ing. MIROSLAV MIKEL
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
jednatel |
24.01.2014 |
Adresa: |
76341, 3878121, Zlín, Ludkovice, Ludkovice, 58, č.p. 58, 76341 Ludkovice |
|
TOMÁŠ POLÁŠEK
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
jednatel |
24.01.2014 |
Adresa: |
76005, 4248759, Zlín, Zlín, Zlín, Polní, 4575, Polní 4575, 76005 Zlín |
|
Ing. JOSEF MACHO
|
Neaktivní
od 01.06.2017
|
jednatel |
24.01.2014 |
Adresa: |
76005, 4251512, Zlín, Zlín, Zlín, Valachův žleb, 4890, Valachův žleb 4890, 76005 Zlín |
|
Ing. PETR FAJKUS
|
Neaktivní
od 01.06.2017
|
jednatel |
24.01.2014 |
Adresa: |
76001, 4214323, Zlín, Zlín, Zlín, Hluboká, 795, Hluboká 795, 76001 Zlín |
|
Rudolf Juřík
|
Neaktivní
od 24.01.2014
|
jednatel |
09.05.2008 |
Adresa: |
76311, Zlín 11, Hvozdná, 320 |
|
Rudolf Juřík
|
Neaktivní
od 24.01.2014
|
jednatel |
09.05.2008 |
Adresa: |
320, Zlín 11, Hvozdná, 76311, Hvozdná 320, 76311 Zlín 11, Česká republika |
|
Ing. Petr Fajkus
|
Neaktivní
od 24.01.2014
|
jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
76001, 4214323, Zlín, Hluboká, 795 |
|
Ing. PETR FAJKUS
|
Neaktivní
od 24.01.2014
|
jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
76001, 4214323, Zlín, Zlín, Zlín, Hluboká, 795, Hluboká 795, 76001 Zlín |
|
Petr Fajkus
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
jednatel |
30.07.2004 |
Adresa: |
76001, Zlín, Vršava, 4443 |
|
Rudolf Juřik
|
Neaktivní
od 09.05.2008
|
jednatel |
30.07.2004 |
Adresa: |
76311, Zlín 11, Hvozdná, 320 |
|
Tomáš Polášek
|
Neaktivní
od 24.01.2014
|
jednatel |
30.07.2004 |
Adresa: |
76005, 4248759, Zlín, Polní, 4575 |
|
Ing. Miroslav Mikel
|
Neaktivní
od 24.01.2014
|
jednatel |
30.07.2004 |
Adresa: |
Biskupice u Luhačovic, Ludkovice, 58 |
|
Petr Fajkus
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
jednatel |
30.07.2004 |
Adresa: |
4443, Zlín, Vršava, 76001, Vršava 4443, 76001 Zlín, Česká republika |
|
Rudolf Juřik
|
Neaktivní
od 09.05.2008
|
jednatel |
30.07.2004 |
Adresa: |
320, Zlín 11, Hvozdná, 76311, Hvozdná 320, 76311 Zlín 11, Česká republika |
|
Ing. Miroslav Mikel
|
Neaktivní
od 24.01.2014
|
jednatel |
30.07.2004 |
Adresa: |
58, Biskupice u Luhačovic, Ludkovice, Ludkovice 58, Biskupice u Luhačovic, Česká republika |
|
TOMÁŠ POLÁŠEK
|
Neaktivní
od 24.01.2014
|
jednatel |
30.07.2004 |
Adresa: |
76005, 4248759, Zlín, Zlín, Zlín, Polní, 4575, Polní 4575, 76005 Zlín |
|
Petr Fajkus
|
Neaktivní
od 30.07.2004
|
jednatel |
17.09.2002 |
Adresa: |
76005, Zlín, Vršava, 4443 |
|
Ing. Josef Macho
|
Neaktivní
od 24.01.2014
|
jednatel |
17.09.2002 |
Adresa: |
76005, 4251512, Zlín, Valachův žleb, 4890 |
|
Petr Fajkus
|
Neaktivní
od 30.07.2004
|
jednatel |
17.09.2002 |
Adresa: |
4443, Zlín, Vršava, 76005, Vršava 4443, 76005 Zlín, Česká republika |
|
Ing. JOSEF MACHO
|
Neaktivní
od 24.01.2014
|
jednatel |
17.09.2002 |
Adresa: |
76005, 4251512, Zlín, Zlín, Zlín, Valachův žleb, 4890, Valachův žleb 4890, 76005 Zlín |
|