MOJMÍR ZAVADIL
|
Neaktivní
od 20.03.2017
|
člen výboru |
08.12.2016 |
Adresa: |
63500, 25429108, Brno-město, Brno, Bystrc, Vrbovecká, 1228, 4 |
|
MOJMÍR ZAVADIL
|
Neaktivní
od 20.03.2017
|
člen výboru |
08.12.2016 |
Adresa: |
63500, 25429108, Brno-město, Brno, Bystrc, Vrbovecká, 1228, 4, Vrbovecká 1228/4, Bystrc, 63500 Brno |
|
DRUŽSTVO ZELENÁ LOUKA
25594915 |
Neaktivní
od 20.03.2017
|
předseda výboru |
22.09.2016 |
Adresa: |
60200, 19209550, Brno-město, Brno, Trnitá, Skořepka, 366, 4 |
|
DRUŽSTVO ZELENÁ LOUKA
25594915 |
Neaktivní
od 20.03.2017
|
předseda výboru |
22.09.2016 |
Adresa: |
60200, 19209550, Brno-město, Brno, Trnitá, Skořepka, 366, 4, Skořepka 366/4, Trnitá, 60200 Brno |
|
MICHAL TEPLÝ
|
Neaktivní
od 20.03.2017
|
místopředseda výboru |
14.06.2013 |
Adresa: |
61200, 19704895, Brno, Královo Pole, Vodova, 1257, 9 |
|
MICHAL TEPLÝ
|
Neaktivní
od 20.03.2017
|
místopředseda výboru |
14.06.2013 |
Adresa: |
61200, 19704895, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vodova, 1257, 9, Vodova 1257/9, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Michal Teplý
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
místopředseda výboru |
13.12.2007 |
Adresa: |
25429116, Brno, Vrbovecká, 1228/6 |
|
družstvo DRUŽSTVO ZELENÁ LOUKA
25594915 |
Neaktivní
od 22.09.2016
|
předseda výboru |
13.12.2007 |
Adresa: |
60200, 19209550, Brno-město, Brno, Skořepka, 4/366 |
|
Mojmír Zavadil
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
člen výboru |
13.12.2007 |
Adresa: |
25429108, Brno, Vrbovecká, 1228/4 |
|
družstvo DRUŽSTVO ZELENÁ LOUKA
25594915 |
Neaktivní
od 22.09.2016
|
předseda výboru |
13.12.2007 |
Adresa: |
60200, 19209550, Brno-město, Brno, Trnitá, Skořepka, 366, 4, Skořepka 366/4, Trnitá, 60200 Brno |
|
Michal Teplý
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
místopředseda výboru |
13.12.2007 |
Adresa: |
63500, 25429116, Brno-město, Brno, Bystrc, Vrbovecká, 1228, 6, Vrbovecká 1228/6, Bystrc, 63500 Brno |
|
MOJMÍR ZAVADIL
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
člen výboru |
13.12.2007 |
Adresa: |
63500, 25429108, Brno-město, Brno, Bystrc, Vrbovecká, 1228, 4, Vrbovecká 1228/4, Bystrc, 63500 Brno |
|
družstvo DRUŽSTVO ZELENÁ LOUKA
25594915 |
Neaktivní
od 13.12.2007
|
předseda výboru |
12.07.2005 |
Adresa: |
60200, 19209550, Brno-město, Brno, Skořepka, 4/366 |
|
družstvo DRUŽSTVO ZELENÁ LOUKA
25594915 |
Neaktivní
od 13.12.2007
|
předseda výboru |
12.07.2005 |
Adresa: |
60200, 19209550, Brno-město, Brno, Trnitá, Skořepka, 366, 4, Skořepka 366/4, Trnitá, 60200 Brno |
|
Ing. Petr Juch
|
Neaktivní
od 13.12.2007
|
místopředseda výboru |
11.05.2004 |
Adresa: |
35002, 20906765, Cheb, Cheb, Přátelství, 19 |
|
Ing. Petr Juch
|
Neaktivní
od 13.12.2007
|
místopředseda výboru |
11.05.2004 |
Adresa: |
35002, 20906765, Cheb, Cheb, Cheb, Přátelství, 1442, 19, Přátelství 1442/19, 35002 Cheb |
|
ing. Luděk Jeníš
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
místopředseda výboru |
07.11.2003 |
Adresa: |
62400, 25429132, Brno-město, Brno, Vrbovecká, 1228/10 |
|
družstvo DRUŽSTVO ZELENÁ LOUKA
25594915 |
Neaktivní
od 12.07.2005
|
předseda výboru |
07.11.2003 |
Adresa: |
60200, 19209550, Brno-město, Brno, Skořepka, 4/366 |
|
obchodní společnost PSJ - NEMOSTAV, s.r.o.
63473721 |
Neaktivní
od 13.12.2007
|
člen |
07.11.2003 |
Adresa: |
60200, 19209550, Brno-město, Brno, Skořepka, 4 |
|
družstvo DRUŽSTVO ZELENÁ LOUKA
25594915 |
Neaktivní
od 12.07.2005
|
předseda výboru |
07.11.2003 |
Adresa: |
60200, 19209550, Brno-město, Brno, Trnitá, Skořepka, 366, 4, Skořepka 366/4, Trnitá, 60200 Brno |
|
obchodní společnost PSJ - NEMOSTAV, s.r.o.
63473721 |
Neaktivní
od 13.12.2007
|
člen |
07.11.2003 |
Adresa: |
60200, 19209550, Brno-město, Brno, Trnitá, Skořepka, 366, 4, Skořepka 366/4, Trnitá, 60200 Brno |
|
Ing. Luděk Jeníš
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
místopředseda výboru |
07.11.2003 |
Adresa: |
63500, 25429132, Brno-město, Brno, Bystrc, Vrbovecká, 1228, 10, Vrbovecká 1228/10, Bystrc, 63500 Brno |
|
družstvo DRUŽSTVO ZELENÁ LOUKA
25594915 |
Neaktivní
od 07.11.2003
|
předseda výboru |
08.11.2002 |
Adresa: |
60200, 19209550, Brno-město, Brno, Skořepka, 4/366 |
|
ing. Luděk Jeníš
|
Neaktivní
od 07.11.2003
|
místopředseda výboru |
08.11.2002 |
Adresa: |
62800, 19434243, Brno-město, Brno, Ševelova, 2276/5 |
|
obchodní společnost PSJ - NEMOSTAV, s.r.o.
63473721 |
Neaktivní
od 07.11.2003
|
člen |
08.11.2002 |
Adresa: |
60200, 19209550, Brno-město, Brno, Skořepka, 4 |
|
družstvo DRUŽSTVO ZELENÁ LOUKA
25594915 |
Neaktivní
od 07.11.2003
|
předseda výboru |
08.11.2002 |
Adresa: |
60200, 19209550, Brno-město, Brno, Trnitá, Skořepka, 366, 4, Skořepka 366/4, Trnitá, 60200 Brno |
|
obchodní společnost PSJ - NEMOSTAV, s.r.o.
63473721 |
Neaktivní
od 07.11.2003
|
člen |
08.11.2002 |
Adresa: |
60200, 19209550, Brno-město, Brno, Trnitá, Skořepka, 366, 4, Skořepka 366/4, Trnitá, 60200 Brno |
|
ing. Luděk Jeníš
|
Neaktivní
od 07.11.2003
|
místopředseda výboru |
08.11.2002 |
Adresa: |
62800, 19434243, Brno-město, Brno, Líšeň, Ševelova, 2276, 5, Ševelova 2276/5, Líšeň, 62800 Brno |
|