MARCELA GLEMBOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
69602, 26768062, Ratíškovice, Ratíškovice, Rohatecká, 217 |
|
MARCELA GLEMBOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
69602, 26768062, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Rohatecká, 217, Rohatecká 217, 69602 Ratíškovice |
|
Marcela Rounová
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
28.12.2011 |
Adresa: |
69602, 26768062, Ratíškovice, Rohatecká, 217 |
|
Marcela Rounová
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
28.12.2011 |
Adresa: |
69602, 26768062, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Rohatecká, 217, Rohatecká 217, 69602 Ratíškovice |
|
Jarmila Lípová
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
Jednatel |
11.12.2003 |
Adresa: |
69604, 13564561, Svatobořice-Mistřín, Svatobořice, Na Pískách, 430 |
|
Jarmila Lípová
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
Jednatel |
11.12.2003 |
Adresa: |
69604, 13564561, Hodonín, Svatobořice-Mistřín, Svatobořice, Na Pískách, 430, 40, Na Pískách 430/40, Svatobořice, 69604 Svatobořice-Mistřín |
|
Ing. Antonín Žák
|
Neaktivní
od 05.03.2003
|
Jednatel |
14.10.2002 |
Adresa: |
69503, 23205709, Hodonín, Erbenova, 9 |
|
Jarmila Lípová
|
Neaktivní
od 11.12.2003
|
Jednatel |
14.10.2002 |
Adresa: |
69604, 1, Svatobořice, Mistřín, Na Pískách, 430 |
|
Ing. Antonín Žák
|
Neaktivní
od 05.03.2003
|
Jednatel |
14.10.2002 |
Adresa: |
69501, 23205709, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Erbenova, 3054, 9, Erbenova 3054/9, 69501 Hodonín |
|
Jarmila Lípová
|
Neaktivní
od 11.12.2003
|
Jednatel |
14.10.2002 |
Adresa: |
69604, 13564561, Hodonín, Svatobořice-Mistřín, Svatobořice, Na Pískách, 430, 40, Na Pískách 430/40, Svatobořice, 69604 Svatobořice-Mistřín |
|