ALOIS HOLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.12.2016 |
Adresa: |
76502, 4130502, Zlín, Otrokovice, Kvítkovice, Napajedelská, 143 |
|
ALOIS HOLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.12.2016 |
Adresa: |
76502, 4130502, Zlín, Otrokovice, Kvítkovice, Napajedelská, 143, Napajedelská 143, Kvítkovice, 76502 Otrokovice |
|
ALOIS HOLÍK
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
01.02.2016 |
Adresa: |
76001, 4244788, Zlín, Zlín, třída Tomáše Bati, 4066 |
|
ALOIS HOLÍK
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
01.02.2016 |
Adresa: |
76001, 4244788, Zlín, Zlín, Zlín, třída Tomáše Bati, 4066, třída Tomáše Bati 4066, 76001 Zlín |
|
Alois Holík
|
Neaktivní
od 01.02.2016
|
jednatel |
14.05.2005 |
Adresa: |
76005, 4250338, Zlín, Česká, 4750 |
|
Alois Holík
|
Neaktivní
od 01.02.2016
|
jednatel |
14.05.2005 |
Adresa: |
76005, 4250338, Zlín, Zlín, Zlín, Česká, 4750, Česká 4750, 76005 Zlín |
|
Vladimír Gavenda
|
Neaktivní
od 14.05.2005
|
Jednatel |
21.09.2004 |
Adresa: |
76001, Zlín, Třída T. Bati, 3692 |
|
Vladimír Gavenda
|
Neaktivní
od 14.05.2005
|
Jednatel |
21.09.2004 |
Adresa: |
3692, Zlín, Třída T. Bati, 76001, Třída T. Bati 3692, 76001 Zlín, Česká republika |
|
Ivana Vorlíková
|
Neaktivní
od 21.09.2004
|
Jednatel |
30.10.2002 |
Adresa: |
76005, Zlín, Na Honech, 4903 |
|
Ivana Vorlíková
|
Neaktivní
od 21.09.2004
|
Jednatel |
30.10.2002 |
Adresa: |
76005, 4251636, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech I, 4903, Na Honech I 4903, 76005 Zlín |
|