ZDENĚK CHOVANEC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.09.2023 |
Adresa: |
69801, 13707787, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 670, Sokolovská 670, 69801 Veselí nad Moravou |
|
MARTA PLAČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.09.2023 |
Adresa: |
69801, 13707761, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 668, Sokolovská 668, 69801 Veselí nad Moravou |
|
RENATA PLUHÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.09.2023 |
Adresa: |
69801, 13707779, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 669, Sokolovská 669, 69801 Veselí nad Moravou |
|
ZDENĚK CHOVANEC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.04.2017 |
Adresa: |
69801, 13707787, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 670 |
|
MARTA PLAČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.04.2017 |
Adresa: |
69801, 13707761, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 668 |
|
RENATA PLUHÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.04.2017 |
Adresa: |
69801, 13707779, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 669 |
|
ZDENĚK CHOVANEC
|
Neaktivní
od 26.09.2023
|
předseda výboru |
14.04.2017 |
Adresa: |
69801, 13707787, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 670, Sokolovská 670, 69801 Veselí nad Moravou |
|
MARTA PLAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.09.2023
|
člen výboru |
14.04.2017 |
Adresa: |
69801, 13707761, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 668, Sokolovská 668, 69801 Veselí nad Moravou |
|
RENATA PLUHÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.09.2023
|
člen výboru |
14.04.2017 |
Adresa: |
69801, 13707779, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 669, Sokolovská 669, 69801 Veselí nad Moravou |
|
VESELSKO, stavební bytové družstvo
00049042 |
Neaktivní
od 14.04.2017
|
člen výboru |
04.12.2015 |
Adresa: |
69801, 13715976, Hodonín, Veselí nad Moravou, Hutník, 1497 |
|
VESELSKO, stavební bytové družstvo
00049042 |
Neaktivní
od 14.04.2017
|
člen výboru |
04.12.2015 |
Adresa: |
69801, 13715976, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Hutník, 1497, Hutník 1497, 69801 Veselí nad Moravou |
|
VESELKO, stavební bytové družstvo, zastoupené předsedou představenstva Bedřichem Prachařem a místopředsedou představenstva Josefem Ivanem
00049042 |
Neaktivní
od 04.12.2015
|
člen výboru |
07.03.2012 |
Adresa: |
69801, 13715976, Veselí nad Moravou, Hutník, 1497 |
|
Zdeněk Chovanec
|
Neaktivní
od 14.04.2017
|
předseda výboru |
07.03.2012 |
Adresa: |
69801, 13707787, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 670 |
|
Renata Pluháčková
|
Neaktivní
od 14.04.2017
|
člen |
07.03.2012 |
Adresa: |
69801, 13707779, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 669 |
|
VESELKO, stavební bytové družstvo, zastoupené předsedou představenstva Bedřichem Prachařem a místopředsedou představenstva Josefem Ivanem
00049042 |
Neaktivní
od 04.12.2015
|
člen výboru |
07.03.2012 |
Adresa: |
69801, 13715976, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Hutník, 1497, Hutník 1497, 69801 Veselí nad Moravou |
|
ZDENĚK CHOVANEC
|
Neaktivní
od 14.04.2017
|
předseda výboru |
07.03.2012 |
Adresa: |
69801, 13707787, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 670, Sokolovská 670, 69801 Veselí nad Moravou |
|
RENATA PLUHÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2017
|
člen |
07.03.2012 |
Adresa: |
69801, 13707779, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 669, Sokolovská 669, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Jeroným Janás
|
Neaktivní
od 07.03.2012
|
předseda |
23.06.2009 |
Adresa: |
69801, 13707779, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 669 |
|
Renata Pluháčková
|
Neaktivní
od 07.03.2012
|
místopředseda |
23.06.2009 |
Adresa: |
69801, 13707779, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 669 |
|
Věra Lopraisová
|
Neaktivní
od 07.03.2012
|
člen výboru |
23.06.2009 |
Adresa: |
69801, 13707787, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 670 |
|
Jeroným Janás
|
Neaktivní
od 07.03.2012
|
předseda |
23.06.2009 |
Adresa: |
69801, 13707779, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 669, Sokolovská 669, 69801 Veselí nad Moravou |
|
RENATA PLUHÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2012
|
místopředseda |
23.06.2009 |
Adresa: |
69801, 13707779, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 669, Sokolovská 669, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Věra Lopraisová
|
Neaktivní
od 07.03.2012
|
člen výboru |
23.06.2009 |
Adresa: |
69801, 13707787, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 670, Sokolovská 670, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Blanka Neumannová
|
Neaktivní
od 23.06.2009
|
člen |
18.05.2004 |
Adresa: |
69801, 13707761, Hodonín, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 668 |
|
Blanka Neumannová
|
Neaktivní
od 23.06.2009
|
člen |
18.05.2004 |
Adresa: |
69801, 13707761, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 668, Sokolovská 668, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Blanka Holková
|
Neaktivní
od 18.05.2004
|
člen |
11.12.2002 |
Adresa: |
69801, 13707761, Hodonín, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 668 |
|
Jeroným Janás
|
Neaktivní
od 23.06.2009
|
předseda |
11.12.2002 |
Adresa: |
69801, 13707779, Hodonín, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 669 |
|
Vít Břečka
|
Neaktivní
od 23.06.2009
|
místopředseda |
11.12.2002 |
Adresa: |
69801, 13707761, Hodonín, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 668 |
|
Blanka Holková
|
Neaktivní
od 18.05.2004
|
člen |
11.12.2002 |
Adresa: |
69801, 13707761, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 668, Sokolovská 668, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Jeroným Janás
|
Neaktivní
od 23.06.2009
|
předseda |
11.12.2002 |
Adresa: |
69801, 13707779, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 669, Sokolovská 669, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Vít Břečka
|
Neaktivní
od 23.06.2009
|
místopředseda |
11.12.2002 |
Adresa: |
69801, 13707761, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Sokolovská, 668, Sokolovská 668, 69801 Veselí nad Moravou |
|