Ing. Petr Koška
|
Neaktivní
od 15.02.2012
|
předseda výboru |
02.02.2010 |
Adresa: |
63800, Brno, Brožíkova, 19a |
|
PhDr. Milan Kos
|
Neaktivní
od 15.02.2012
|
člen |
02.02.2010 |
Adresa: |
63800, Brno, Brožíkova, 19a |
|
Pavel Mouka
|
Neaktivní
od 15.02.2012
|
člen |
02.02.2010 |
Adresa: |
63800, Brno, Brožíkova, 19a |
|
Mojmír Šerý
|
Neaktivní
od 15.02.2012
|
člen |
02.02.2010 |
Adresa: |
63800, Brno, Brožíkova, 19a |
|
Ing. Petr Koška
|
Neaktivní
od 15.02.2012
|
předseda výboru |
02.02.2010 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
PhDr. Milan Kos
|
Neaktivní
od 15.02.2012
|
člen |
02.02.2010 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
Pavel Mouka
|
Neaktivní
od 15.02.2012
|
člen |
02.02.2010 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
Mojmír Šerý
|
Neaktivní
od 15.02.2012
|
člen |
02.02.2010 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. Petr Koška
|
Neaktivní
od 02.02.2010
|
předseda výboru |
14.12.2007 |
Adresa: |
63800, Brno, Brožíkova, 19a |
|
PhDr. Milan Kos
|
Neaktivní
od 02.02.2010
|
člen |
14.12.2007 |
Adresa: |
63800, Brno, Brožíkova, 19a |
|
Pavel Mouka
|
Neaktivní
od 02.02.2010
|
člen |
14.12.2007 |
Adresa: |
63800, Brno, Brožíkova, 19a |
|
Zdeněk Muzikář
|
Neaktivní
od 02.02.2010
|
člen |
14.12.2007 |
Adresa: |
63800, Brno, Brožíkova, 19a |
|
Ing. Petr Koška
|
Neaktivní
od 02.02.2010
|
předseda výboru |
14.12.2007 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
PhDr. Milan Kos
|
Neaktivní
od 02.02.2010
|
člen |
14.12.2007 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
Pavel Mouka
|
Neaktivní
od 02.02.2010
|
člen |
14.12.2007 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
Zdeněk Muzikář
|
Neaktivní
od 02.02.2010
|
člen |
14.12.2007 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. Petr Koška
|
Neaktivní
od 14.12.2007
|
předseda |
14.07.2005 |
Adresa: |
63800, Brno-město, Brno, Brožíkova, 19a |
|
PhDr. Milan Kos
|
Neaktivní
od 14.12.2007
|
člen |
14.07.2005 |
Adresa: |
63800, Brno-město, Brno, Brožíkova, 19a |
|
Pavel Mouka
|
Neaktivní
od 14.12.2007
|
člen |
14.07.2005 |
Adresa: |
63800, Brno-město, Brno, Brožíkova, 19a |
|
Zdeněk Muzikář
|
Neaktivní
od 14.12.2007
|
člen |
14.07.2005 |
Adresa: |
63800, Brno-město, Brno, Brožíkova, 19a |
|
Ing. Petr Koška
|
Neaktivní
od 14.12.2007
|
předseda |
14.07.2005 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
PhDr. Milan Kos
|
Neaktivní
od 14.12.2007
|
člen |
14.07.2005 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
Pavel Mouka
|
Neaktivní
od 14.12.2007
|
člen |
14.07.2005 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
Zdeněk Muzikář
|
Neaktivní
od 14.12.2007
|
člen |
14.07.2005 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. Petr Koška
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
předseda |
28.12.2002 |
Adresa: |
63800, Brno-město, Brno, Brožíkova, 19a |
|
Ing. Marie Horná
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
člen |
28.12.2002 |
Adresa: |
63800, Brno-město, Brno, Brožíkova, 19a |
|
PhDr. Milan Kos
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
člen |
28.12.2002 |
Adresa: |
63800, Brno-město, Brno, Brožíkova, 19a |
|
Pavel Mouka
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
člen |
28.12.2002 |
Adresa: |
63800, Brno-město, Brno, Brožíkova, 19a |
|
Zdeněk Muzikář
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
člen |
28.12.2002 |
Adresa: |
63800, Brno-město, Brno, Brožíkova, 19a |
|
Ing. Petr Koška
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
předseda |
28.12.2002 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. Marie Horná
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
člen |
28.12.2002 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
PhDr. Milan Kos
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
člen |
28.12.2002 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
Pavel Mouka
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
člen |
28.12.2002 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|
Zdeněk Muzikář
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
člen |
28.12.2002 |
Adresa: |
63800, 19264542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 581, 19a, Brožíkova 581/19a, Lesná, 63800 Brno |
|