PETR PIŠŤÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.03.2016 |
Adresa: |
18000, 22375198, Praha, Libeň, Zenklova, 1, 35 |
|
PETR PIŠŤÁK
|
Neaktivní
od 21.03.2024
|
jednatel |
15.03.2016 |
Adresa: |
18000, 22375198, Praha, Libeň, Zenklova, 1, 35, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Mgr.Ing. et Ing. Bc. ROMAN ONDRÝSEK
|
Neaktivní
od 15.03.2016
|
jednatel |
08.11.2015 |
Adresa: |
15000, 22080988, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Holečkova, 619, 59 |
|
Mgr.Ing. et Ing. Bc. ROMAN ONDRÝSEK
|
Neaktivní
od 15.03.2016
|
jednatel |
08.11.2015 |
Adresa: |
15000, 22080988, Praha, Smíchov, Holečkova, 619, 59, Holečkova 619/59, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Mgr.Ing. et Ing. Bc. Roman Ondrýsek
|
Neaktivní
od 08.11.2015
|
jednatel |
08.03.2011 |
Adresa: |
15000, 22080988, Praha 5, Smíchov, Holečkova, 619, 59 |
|
Mgr.Ing. et Ing. Bc. ROMAN ONDRÝSEK
|
Neaktivní
od 08.11.2015
|
jednatel |
08.03.2011 |
Adresa: |
15000, 22080988, Praha, Smíchov, Holečkova, 619, 59, Holečkova 619/59, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Roman Ondrýsek
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
jednatel |
09.03.2006 |
Adresa: |
13000, 21760535, Praha 3, Vinohrady, Slezská, 981/57 |
|
Ing. Roman Ondrýsek
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
jednatel |
09.03.2006 |
Adresa: |
13000, 21760535, Praha, Vinohrady, Slezská, 981, 57, Slezská 981/57, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Tomáš Gottwald
|
Neaktivní
od 09.03.2006
|
jednatel |
05.12.2005 |
Adresa: |
79803, 26240688, Ohrozim, 183 |
|
TOMÁŠ GOTTWALD
|
Neaktivní
od 09.03.2006
|
jednatel |
05.12.2005 |
Adresa: |
79803, 26240688, Prostějov, Ohrozim, Ohrozim, 183, č.p. 183, 79803 Ohrozim |
|
Tomáš Gottwald
|
Neaktivní
od 05.12.2005
|
jednatel |
28.12.2002 |
Adresa: |
79601, 24808695, Prostějov, Kostelecká, 377/13 |
|
Zdeněk Randula
|
Neaktivní
od 09.03.2006
|
jednatel |
28.12.2002 |
Adresa: |
79604, 24848247, Prostějov, Jana Zrzavého, 4031/15 |
|
Tomáš Gottwald
|
Neaktivní
od 05.12.2005
|
jednatel |
28.12.2002 |
Adresa: |
79601, 24808695, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Kostelecká, 377, 13, Kostelecká 377/13, 79601 Prostějov |
|
Zdeněk Randula
|
Neaktivní
od 09.03.2006
|
jednatel |
28.12.2002 |
Adresa: |
79604, 24848247, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Jana Zrzavého, 4031, 15, Jana Zrzavého 4031/15, 79604 Prostějov |
|