PAVEL HÁJEVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2015 |
Adresa: |
15200, 22712402, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 882, 5 |
|
PAVEL HÁJEVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2015 |
Adresa: |
15200, 22712402, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 882, 5, Voskovcova 882/5, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
PAVEL HÁJEVSKÝ
|
Neaktivní
od 22.11.2015
|
jednatel |
17.05.2015 |
Adresa: |
44101, 9254170, Louny, Podbořany, Podbořany, Zahradní, 884 |
|
PAVEL HÁJEVSKÝ
|
Neaktivní
od 22.11.2015
|
jednatel |
17.05.2015 |
Adresa: |
44101, 9254170, Louny, Podbořany, Podbořany, Zahradní, 884, Zahradní 884, 44101 Podbořany |
|
Pavel Hájevský
|
Neaktivní
od 17.05.2015
|
jednatel |
19.05.2004 |
Adresa: |
44101, 9254170, Podbořany, Zahradní, 884 |
|
PAVEL HÁJEVSKÝ
|
Neaktivní
od 17.05.2015
|
jednatel |
19.05.2004 |
Adresa: |
44101, 9254170, Louny, Podbořany, Podbořany, Zahradní, 884, Zahradní 884, 44101 Podbořany |
|
Richard Ševčík
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
jednatel |
14.01.2003 |
Adresa: |
66401, 13164660, Babice nad Svitavou, čp. 103 |
|
Richard Ševčík
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
jednatel |
14.01.2003 |
Adresa: |
66401, 13164660, Brno-venkov, Babice nad Svitavou, Babice nad Svitavou, 103, č.p. 103, 66401 Babice nad Svitavou |
|