JAN ŠVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2022 |
Adresa: |
63800, 19259972, Brno-město, Brno, Lesná, Heleny Malířové, 160, 7 |
|
JAN ŠVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2022 |
Adresa: |
63800, 19259972, Brno-město, Brno, Lesná, Heleny Malířové, 160, 7, Heleny Malířové 160/7, Lesná, 63800 Brno |
|
LENKA SMUTNÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2022
|
jednatel |
07.05.2021 |
Adresa: |
62000, 19052367, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Měšťanská, 302, 5 |
|
LENKA SMUTNÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2022
|
jednatel |
07.05.2021 |
Adresa: |
62000, 19052367, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Měšťanská, 302, 5, Měšťanská 302/5, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno |
|
VÁCLAV VEČEŘA
|
Neaktivní
od 07.05.2021
|
jednatel |
19.01.2021 |
Adresa: |
62800, 19433689, Brno-město, Brno, Líšeň, Josefy Faimonové, 2220, 1 |
|
Václav Večeřa
|
Neaktivní
od 07.05.2021
|
jednatel |
19.01.2021 |
Adresa: |
62800, 19433689, Brno-město, Brno, Líšeň, Josefy Faimonové, 2220, 1, Josefy Faimonové 2220/1, Líšeň, 62800 Brno |
|
BOŽENA HOVORKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2021
|
jednatel |
26.06.2013 |
Adresa: |
66603, 13320734, Tišnov, Tišnov, Těsnohlídkova, 915 |
|
BOŽENA HOVORKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2021
|
jednatel |
26.06.2013 |
Adresa: |
66603, 13320734, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Těsnohlídkova, 915, Těsnohlídkova 915, 66603 Tišnov |
|
Lenka Smutná
|
Neaktivní
od 19.01.2021
|
jednatel |
11.06.2008 |
Adresa: |
62000, 19052367, Brno-město, Brno, Měšťanská, 5 |
|
LENKA SMUTNÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2021
|
jednatel |
11.06.2008 |
Adresa: |
62000, 19052367, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Měšťanská, 302, 5, Měšťanská 302/5, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno |
|
Lenka Vejtasová
|
Neaktivní
od 11.06.2008
|
jednatel |
07.01.2003 |
Adresa: |
62000, 19052367, Brno-město, Brno, Měšťanská, 5 |
|
Božena Ponechalová
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
jednatel |
07.01.2003 |
Adresa: |
62000, 19047029, Brno-město, Brno, Měšťanská, 18 |
|
Josef Šedivý
|
Neaktivní
od 18.07.2014
|
jednatel |
07.01.2003 |
Adresa: |
62000, 19052367, Brno-město, Brno, Měšťanská, 5 |
|
Lenka Vejtasová
|
Neaktivní
od 11.06.2008
|
jednatel |
07.01.2003 |
Adresa: |
62000, 19052367, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Měšťanská, 302, 5, Měšťanská 302/5, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno |
|
Božena Ponechalová
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
jednatel |
07.01.2003 |
Adresa: |
62000, 19047029, Brno-město, Brno, Tuřany, Měšťanská, 757, 18, Měšťanská 757/18, Tuřany, 62000 Brno |
|
Josef Šedivý
|
Neaktivní
od 18.07.2014
|
jednatel |
07.01.2003 |
Adresa: |
62000, 19052367, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Měšťanská, 302, 5, Měšťanská 302/5, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno |
|