MARTINA ČERVENKOVÁ
|
Aktivní
|
PŘEDSEDA VÝBORU |
03.02.2022 |
Adresa: |
76302, 4205081, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 834 |
|
LENKA HORSÁKOVÁ
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
03.02.2022 |
Adresa: |
76302, 4205073, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 833 |
|
ROMAN PAVLŮSEK
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
03.02.2022 |
Adresa: |
76302, 4205065, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 832 |
|
MARTINA ČERVENKOVÁ
|
Aktivní
|
PŘEDSEDA VÝBORU |
03.02.2022 |
Adresa: |
76302, 4205081, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 834, Mlýnská 834, Malenovice, 76302 Zlín |
|
LENKA HORSÁKOVÁ
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
03.02.2022 |
Adresa: |
76302, 4205073, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 833, Mlýnská 833, Malenovice, 76302 Zlín |
|
ROMAN PAVLŮSEK
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
03.02.2022 |
Adresa: |
76302, 4205065, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 832, Mlýnská 832, Malenovice, 76302 Zlín |
|
ROMAN PAVLŮSEK
|
Neaktivní
od 03.02.2022
|
člen výboru |
04.03.2020 |
Adresa: |
76302, 4205065, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 832 |
|
ROMAN PAVLŮSEK
|
Neaktivní
od 03.02.2022
|
člen výboru |
04.03.2020 |
Adresa: |
76302, 4205065, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 832, Mlýnská 832, Malenovice, 76302 Zlín |
|
BLANKA ŠŮSTKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2020
|
člen výboru |
10.03.2017 |
Adresa: |
76302, 4205065, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 832 |
|
MARTINA ČERVENKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2022
|
předseda výboru |
10.03.2017 |
Adresa: |
76302, 4205081, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 834 |
|
LENKA HORSÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2022
|
člen výboru |
10.03.2017 |
Adresa: |
76302, 4205073, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 833 |
|
BLANKA ŠŮSTKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2020
|
člen výboru |
10.03.2017 |
Adresa: |
76302, 4205065, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 832, Mlýnská 832, Malenovice, 76302 Zlín |
|
LENKA HORSÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2022
|
člen výboru |
10.03.2017 |
Adresa: |
76302, 4205073, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 833, Mlýnská 833, Malenovice, 76302 Zlín |
|
MARTINA ČERVENKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2022
|
předseda výboru |
10.03.2017 |
Adresa: |
76302, 4205081, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 834, Mlýnská 834, Malenovice, 76302 Zlín |
|
MARTINA ČERVENKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.03.2017
|
předseda výboru |
21.12.2016 |
Adresa: |
76302, 4205081, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 834 |
|
BLANKA ŠŮSTKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.03.2017
|
člen výboru |
21.12.2016 |
Adresa: |
76302, 4205065, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 832 |
|
LENKA HORSÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.03.2017
|
člen |
21.12.2016 |
Adresa: |
76302, 4205073, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 833 |
|
MARTINA ČERVENKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.03.2017
|
předseda výboru |
21.12.2016 |
Adresa: |
76302, 4205081, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 834, Mlýnská 834, Malenovice, 76302 Zlín |
|
BLANKA ŠŮSTKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.03.2017
|
člen výboru |
21.12.2016 |
Adresa: |
76302, 4205065, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 832, Mlýnská 832, Malenovice, 76302 Zlín |
|
LENKA HORSÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.03.2017
|
člen |
21.12.2016 |
Adresa: |
76302, 4205073, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 833, Mlýnská 833, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Martina Červenková
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
předseda výboru |
30.06.2011 |
Adresa: |
76302, 4205081, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 834 |
|
Blanka Šůstková
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
člen výboru |
30.06.2011 |
Adresa: |
76302, 4205065, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 832 |
|
MARTINA ČERVENKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
předseda výboru |
30.06.2011 |
Adresa: |
76302, 4205081, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 834, Mlýnská 834, Malenovice, 76302 Zlín |
|
BLANKA ŠŮSTKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
člen výboru |
30.06.2011 |
Adresa: |
76302, 4205065, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 832, Mlýnská 832, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Ladislav Zahnaš
|
Neaktivní
od 30.06.2011
|
předseda |
01.07.2009 |
Adresa: |
76302, Zlín 4, Mlýnská, 834 |
|
Jan Sovička
|
Neaktivní
od 30.06.2011
|
člen |
01.07.2009 |
Adresa: |
76302, Zlín 4, Mlýnská, 834 |
|
Lenka Horsáková
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
člen |
01.07.2009 |
Adresa: |
76302, 4205073, Zlín, Mlýnská, 833 |
|
Ladislav Zahnaš
|
Neaktivní
od 30.06.2011
|
předseda |
01.07.2009 |
Adresa: |
76302, 4205081, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 834, Mlýnská 834, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Jan Sovička
|
Neaktivní
od 30.06.2011
|
člen |
01.07.2009 |
Adresa: |
76302, 4205081, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 834, Mlýnská 834, Malenovice, 76302 Zlín |
|
LENKA HORSÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
člen |
01.07.2009 |
Adresa: |
76302, 4205073, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 833, Mlýnská 833, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Ladislav Zahnaš
|
Neaktivní
od 01.07.2009
|
předseda |
30.05.2007 |
Adresa: |
76302, Zlín 4, Mlýnská, 834 |
|
Jan Sovička
|
Neaktivní
od 01.07.2009
|
člen |
30.05.2007 |
Adresa: |
76302, Zlín 4, Mlýnská, 834 |
|
Petr Opravil
|
Neaktivní
od 01.07.2009
|
člen |
30.05.2007 |
Adresa: |
76302, Zlín 4, Mlýnská, 834 |
|
Ladislav Zahnaš
|
Neaktivní
od 01.07.2009
|
předseda |
30.05.2007 |
Adresa: |
76302, 4205081, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 834, Mlýnská 834, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Jan Sovička
|
Neaktivní
od 01.07.2009
|
člen |
30.05.2007 |
Adresa: |
76302, 4205081, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 834, Mlýnská 834, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Petr Opravil
|
Neaktivní
od 01.07.2009
|
člen |
30.05.2007 |
Adresa: |
76302, 4205081, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 834, Mlýnská 834, Malenovice, 76302 Zlín |
|