MICHAL SMOLKA
|
Neaktivní
od 20.07.2019
|
předseda představenstva |
08.10.2017 |
Adresa: |
66405, 77607406, Brno-venkov, Tvarožná, Tvarožná, 418 |
|
MICHAL SMOLKA
|
Neaktivní
od 20.07.2019
|
předseda představenstva |
08.10.2017 |
Adresa: |
66405, 77607406, Brno-venkov, Tvarožná, Tvarožná, 418, č.p. 418, 66405 Tvarožná |
|
JAROSLAV KUMHERA
|
Neaktivní
od 20.07.2019
|
|
31.05.2017 |
Adresa: |
39804, 5558824, Písek, Čimelice, Čimelice, 202 |
|
JAROSLAV KUMHERA
|
Neaktivní
od 20.07.2019
|
|
31.05.2017 |
Adresa: |
39804, 5558824, Písek, Čimelice, Čimelice, 202, č.p. 202, 39804 Čimelice |
|
DANUŠE BRANDEJSOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2019
|
|
12.06.2015 |
Adresa: |
63800, 19262400, Brno-město, Brno, Lesná, Nejedlého, 389, 22 |
|
DANUŠE BRANDEJSOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2019
|
|
12.06.2015 |
Adresa: |
63800, 19262400, Brno-město, Brno, Lesná, Nejedlého, 389, 22, Nejedlého 389/22, Lesná, 63800 Brno |
|
JAROSLAV KUMHERA
|
Neaktivní
od 31.05.2017
|
|
25.06.2014 |
Adresa: |
60200, 19196938, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1921, 2a |
|
MICHAL SMOLKA
|
Neaktivní
od 08.10.2017
|
předseda představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
60200, 19196938, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1921, 2a |
|
JAROSLAV KUMHERA
|
Neaktivní
od 31.05.2017
|
|
25.06.2014 |
Adresa: |
60200, 19196938, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1921, 2a, třída Kpt. Jaroše 1921/2a, Černá Pole, 60200 Brno |
|
MICHAL SMOLKA
|
Neaktivní
od 08.10.2017
|
předseda představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
60200, 19196938, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1921, 2a, třída Kpt. Jaroše 1921/2a, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Michal Smolka
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
|
19.03.2003 |
Adresa: |
19196938, Brno-město, Brno, Třída kpt. Jaroše, 1921/2A |
|
Ing. Eva Škrabalová
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
|
19.03.2003 |
Adresa: |
19196938, Brno-město, Brno, Třída kpt. Jaroše, 1921/2A |
|
Danuše Brandejsová
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
|
19.03.2003 |
Adresa: |
19262400, Brno-město, Brno, Nejedlého, 22 |
|
MICHAL SMOLKA
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
|
19.03.2003 |
Adresa: |
60200, 19196938, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1921, 2a, třída Kpt. Jaroše 1921/2a, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. Eva Škrabalová
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
|
19.03.2003 |
Adresa: |
60200, 19196938, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1921, 2a, třída Kpt. Jaroše 1921/2a, Černá Pole, 60200 Brno |
|
DANUŠE BRANDEJSOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
|
19.03.2003 |
Adresa: |
63800, 19262400, Brno-město, Brno, Lesná, Nejedlého, 389, 22, Nejedlého 389/22, Lesná, 63800 Brno |
|