BLAŽENA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2021
|
předseda představenstva |
13.06.2017 |
Adresa: |
62300, 19382219, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 296, 5 |
|
Ing. arch. BOHUMIL LANCMAN
|
Neaktivní
od 03.12.2021
|
první místopředseda představenstva |
13.06.2017 |
Adresa: |
62300, 19382219, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 296, 5 |
|
IRENA TRTÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2021
|
druhý místopředseda představenstva |
13.06.2017 |
Adresa: |
62300, 19382219, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 296, 5 |
|
BLAŽENA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2021
|
předseda představenstva |
13.06.2017 |
Adresa: |
62300, 19382219, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 296, 5, Borodinova 296/5, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. arch. BOHUMIL LANCMAN
|
Neaktivní
od 03.12.2021
|
první místopředseda představenstva |
13.06.2017 |
Adresa: |
62300, 19382219, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 296, 5, Borodinova 296/5, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
IRENA TRTÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2021
|
druhý místopředseda představenstva |
13.06.2017 |
Adresa: |
62300, 19382219, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 296, 5, Borodinova 296/5, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
BOHUMIL LANCMAN
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
první místopředseda |
16.11.2016 |
Adresa: |
62300, 19382219, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 296, 5 |
|
JINDŘIŠKA VESELÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
druhý místopředseda |
16.11.2016 |
Adresa: |
62300, 19382219, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 296, 5 |
|
BOHUMIL LANCMAN
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
první místopředseda |
16.11.2016 |
Adresa: |
62300, 19382219, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 296, 5, Borodinova 296/5, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
JINDŘIŠKA VESELÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
druhý místopředseda |
16.11.2016 |
Adresa: |
62300, 19382219, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 296, 5, Borodinova 296/5, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
BLAŽENA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
předseda představenstva |
06.09.2013 |
Adresa: |
62300, 19382219, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 296, 5 |
|
BLAŽENA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
předseda představenstva |
06.09.2013 |
Adresa: |
62300, 19382219, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 296, 5, Borodinova 296/5, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Miroslav Vrba
|
Neaktivní
od 06.09.2013
|
předseda |
13.02.2003 |
Adresa: |
19382219, Brno-město, Brno, Borodinova, 5 |
|
Bohumil Lancman
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
první místopředseda |
13.02.2003 |
Adresa: |
19382219, Brno-město, Brno, Borodinova, 5 |
|
Jindřiška Veselá
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
druhý místopředseda |
13.02.2003 |
Adresa: |
19382219, Brno-město, Brno, Borodinova, 5 |
|
Miroslav Vrba
|
Neaktivní
od 06.09.2013
|
předseda |
13.02.2003 |
Adresa: |
62300, 19382219, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 296, 5, Borodinova 296/5, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
BOHUMIL LANCMAN
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
první místopředseda |
13.02.2003 |
Adresa: |
62300, 19382219, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 296, 5, Borodinova 296/5, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
JINDŘIŠKA VESELÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
druhý místopředseda |
13.02.2003 |
Adresa: |
62300, 19382219, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 296, 5, Borodinova 296/5, Kohoutovice, 62300 Brno |
|