JAN JANULÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
69153, 10114017, Tvrdonice, Tvrdonice, Týnecká, 297, 29 |
|
JAN JANULÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
69153, 10114017, Břeclav, Tvrdonice, Tvrdonice, Týnecká, 297, 29, Týnecká 297/29, 69153 Tvrdonice |
|
JOSEF JANUŠKA
|
Neaktivní
od 21.04.2017
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
69141, 18990185, Břeclav, Poštorná, Budovatelská, 1087, 3 |
|
JOSEF MRÁZ
|
Neaktivní
od 21.04.2017
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
69152, 9991310, Kostice, Kostice, Nová, 532, 43 |
|
JOSEF MRÁZ
|
Neaktivní
od 21.04.2017
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
69152, 9991310, Břeclav, Kostice, Kostice, Nová, 532, 43, Nová 532/43, 69152 Kostice |
|
JOSEF JANUŠKA
|
Neaktivní
od 21.04.2017
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
69141, 18990185, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Budovatelská, 1087, 3, Budovatelská 1087/3, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
Oskar Grimm
|
Neaktivní
od 21.04.2017
|
jednatel |
21.07.2014 |
Adresa: |
69002, 19000413, Břeclav, Břeclav, Čermákova, 1159, 11 |
|
Oskar Grimm
|
Neaktivní
od 21.04.2017
|
jednatel |
21.07.2014 |
Adresa: |
69002, 19000413, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Čermákova, 1159, 11, Čermákova 1159/11, 69002 Břeclav |
|
Oskar Grimm
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
jednatel |
13.02.2003 |
Adresa: |
69141, Břeclav, Břeclav, Charvatská Nová Ves, Na Valtické 58 |
|
Jan Janulík
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
13.02.2003 |
Adresa: |
10114017, Břeclav, Tvrdonice, Týnecká, 29 |
|
Josef Januška
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
13.02.2003 |
Adresa: |
18990185, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Budovatelská 1087/3 |
|
Josef Mráz
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
13.02.2003 |
Adresa: |
69152, 9991310, Břeclav, Kostice, Nová, 43 |
|
Oskar Grimm
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
jednatel |
13.02.2003 |
Adresa: |
69141, 18972233, Břeclav, Břeclav, Charvátská Nová Ves, Na Valtické, 691, 58, Na Valtické 691/58, Charvátská Nová Ves, 69141 Břeclav |
|
JAN JANULÍK
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
13.02.2003 |
Adresa: |
69153, 10114017, Břeclav, Tvrdonice, Tvrdonice, Týnecká, 297, 29, Týnecká 297/29, 69153 Tvrdonice |
|
JOSEF JANUŠKA
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
13.02.2003 |
Adresa: |
69141, 18990185, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Budovatelská, 1087, 3, Budovatelská 1087/3, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
JOSEF MRÁZ
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
13.02.2003 |
Adresa: |
69152, 9991310, Břeclav, Kostice, Kostice, Nová, 532, 43, Nová 532/43, 69152 Kostice |
|