JAN ZAHRADNÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.03.2021 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22 |
|
JAN ZAHRADNÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.03.2021 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22, Zahraničního odboje 932/22, Borovina, 67401 Třebíč |
|
RUDOLF KRŮL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
22.09.2020 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22 |
|
JAN BOKŠAY
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.09.2020 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22 |
|
IVETA SOCHNOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.09.2020 |
Adresa: |
67401, 18738451, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 933, 20 |
|
RUDOLF KRŮL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
22.09.2020 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22, Zahraničního odboje 932/22, Borovina, 67401 Třebíč |
|
JAN BOKŠAY
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.09.2020 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22, Zahraničního odboje 932/22, Borovina, 67401 Třebíč |
|
IVETA SOCHNOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.09.2020 |
Adresa: |
67401, 18738451, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 933, 20, Zahraničního odboje 933/20, Borovina, 67401 Třebíč |
|
JAN ZAHRADNÍČEK
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
člen výboru |
22.09.2020 |
Adresa: |
67502, 2668904, Třebíč, Studenec, Studenec, 162 |
|
JAN ZAHRADNÍČEK
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
člen výboru |
22.09.2020 |
Adresa: |
67502, 2668904, Třebíč, Studenec, Studenec, 162, č.p. 162, 67502 Studenec |
|
TOMÁŠ GLOZA
|
Neaktivní
od 22.09.2020
|
člen výboru |
05.10.2018 |
Adresa: |
67525, 74993011, Třebíč, Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou, 307 |
|
TOMÁŠ GLOZA
|
Neaktivní
od 22.09.2020
|
člen výboru |
05.10.2018 |
Adresa: |
67525, 74993011, Třebíč, Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou, 307, č.p. 307, 67525 Rokytnice nad Rokytnou |
|
TOMÁŠ GLOZA
|
Neaktivní
od 05.10.2018
|
člen výboru |
10.10.2016 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22 |
|
IMRICH SALAJ
|
Neaktivní
od 15.06.2020
|
člen výboru |
10.10.2016 |
Adresa: |
67401, 18738451, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 933, 20 |
|
RUDOLF KRŮL
|
Neaktivní
od 22.09.2020
|
předseda výboru |
10.10.2016 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22 |
|
JAN BOKŠAY
|
Neaktivní
od 22.09.2020
|
člen výboru |
10.10.2016 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22 |
|
TOMÁŠ GLOZA
|
Neaktivní
od 05.10.2018
|
člen výboru |
10.10.2016 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22, Zahraničního odboje 932/22, Borovina, 67401 Třebíč |
|
IMRICH SALAJ
|
Neaktivní
od 15.06.2020
|
člen výboru |
10.10.2016 |
Adresa: |
67401, 18738451, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 933, 20, Zahraničního odboje 933/20, Borovina, 67401 Třebíč |
|
JAN BOKŠAY
|
Neaktivní
od 22.09.2020
|
člen výboru |
10.10.2016 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22, Zahraničního odboje 932/22, Borovina, 67401 Třebíč |
|
RUDOLF KRŮL
|
Neaktivní
od 22.09.2020
|
předseda výboru |
10.10.2016 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22, Zahraničního odboje 932/22, Borovina, 67401 Třebíč |
|
MILENA AXMANOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
Předseda výboru |
26.07.2014 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22 |
|
TOMÁŠ GLOZA
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
Místopředseda výboru |
26.07.2014 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22 |
|
IMRICH SALAJ
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
Člen výboru |
26.07.2014 |
Adresa: |
67401, 18738451, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 933, 20 |
|
JAN BOKŠAY
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
Člen výboru |
26.07.2014 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22 |
|
MILENA AXMANOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
Předseda výboru |
26.07.2014 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22, Zahraničního odboje 932/22, Borovina, 67401 Třebíč |
|
TOMÁŠ GLOZA
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
Místopředseda výboru |
26.07.2014 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22, Zahraničního odboje 932/22, Borovina, 67401 Třebíč |
|
IMRICH SALAJ
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
Člen výboru |
26.07.2014 |
Adresa: |
67401, 18738451, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 933, 20, Zahraničního odboje 933/20, Borovina, 67401 Třebíč |
|
JAN BOKŠAY
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
Člen výboru |
26.07.2014 |
Adresa: |
67401, 18738443, Třebíč, Třebíč, Borovina, Zahraničního odboje, 932, 22, Zahraničního odboje 932/22, Borovina, 67401 Třebíč |
|