Ing. MILOŠ FENCL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
27.06.2024 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Doc. Ing. JIŘÍ MASOPUST
|
Aktivní
|
Člen výboru |
27.06.2024 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Ing. BOHUSLAVA BARTOŠOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
27.06.2024 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7, Rodinná 776/7, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
JANA ŠPACHMANOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
27.06.2024 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7, Rodinná 776/7, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
MUDr. MILADA TOMČÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
27.06.2024 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7, Rodinná 776/7, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Ing. MILOŠ FENCL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.03.2020 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5 |
|
Ing. BOHUSLAVA BARTOŠOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.03.2020 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7 |
|
Doc. Ing. JIŘÍ MASOPUST
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.03.2020 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5 |
|
JANA ŠPACHMANOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.03.2020 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7 |
|
Ing. MILOŠ FENCL
|
Neaktivní
od 27.06.2024
|
Předseda výboru |
19.03.2020 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Ing. BOHUSLAVA BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2024
|
Člen výboru |
19.03.2020 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7, Rodinná 776/7, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Doc. Ing. JIŘÍ MASOPUST
|
Neaktivní
od 27.06.2024
|
Člen výboru |
19.03.2020 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
JANA ŠPACHMANOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2024
|
Člen výboru |
19.03.2020 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7, Rodinná 776/7, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Ing. MILOŠ FENCL
|
Neaktivní
od 19.03.2020
|
předseda výboru |
28.05.2018 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5 |
|
Doc.Ing. JIŘÍ MASOPUST
|
Neaktivní
od 19.03.2020
|
člen výboru |
28.05.2018 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5 |
|
JIŘÍ KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 19.03.2020
|
člen výboru |
28.05.2018 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5 |
|
JANA ŠPACHMANOVÁ
|
Neaktivní
od 19.03.2020
|
člen výboru |
28.05.2018 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7 |
|
PaedDr. DAGMAR MARVÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.03.2020
|
člen výboru |
28.05.2018 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7 |
|
Ing. MILOŠ FENCL
|
Neaktivní
od 19.03.2020
|
předseda výboru |
28.05.2018 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Doc.Ing. JIŘÍ MASOPUST
|
Neaktivní
od 19.03.2020
|
člen výboru |
28.05.2018 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
JIŘÍ KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 19.03.2020
|
člen výboru |
28.05.2018 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
JANA ŠPACHMANOVÁ
|
Neaktivní
od 19.03.2020
|
člen výboru |
28.05.2018 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7, Rodinná 776/7, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
PaedDr. DAGMAR MARVÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.03.2020
|
člen výboru |
28.05.2018 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7, Rodinná 776/7, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Ing. Miloš Fencl
|
Neaktivní
od 28.05.2018
|
předseda výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň, Rodinná, 5 |
|
Doc.Ing. Jiří Masopust
|
Neaktivní
od 28.05.2018
|
člen výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň, Rodinná, 5 |
|
Jiří Kovář
|
Neaktivní
od 28.05.2018
|
člen výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň, Rodinná, 5 |
|
Jana Špachmanová
|
Neaktivní
od 28.05.2018
|
člen výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň, Rodinná, 7 |
|
PaedDr. Dagmar Marvánková
|
Neaktivní
od 28.05.2018
|
člen výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň, Rodinná, 7 |
|
Ing. MILOŠ FENCL
|
Neaktivní
od 28.05.2018
|
předseda výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Doc.Ing. JIŘÍ MASOPUST
|
Neaktivní
od 28.05.2018
|
člen výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
JIŘÍ KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 28.05.2018
|
člen výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
JANA ŠPACHMANOVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2018
|
člen výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7, Rodinná 776/7, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
PaedDr. DAGMAR MARVÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2018
|
člen výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7, Rodinná 776/7, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Šárka Foltýnková
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
člen výboru |
29.07.2006 |
Adresa: |
31200, Plzeň 4 - Lobzy, Rodinná, 775/5 |
|
Šárka Foltýnková
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
člen výboru |
29.07.2006 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Jaroslav Pavlát
|
Neaktivní
od 29.07.2006
|
Člen výboru |
31.10.2003 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Rodinná, 5 |
|
Ing. Miloš Fencl
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
Předseda výboru |
31.10.2003 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Rodinná, 5 |
|
Doc.Ing. Jiří Masopust
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
Člen výboru |
31.10.2003 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Rodinná, 5 |
|
Hana Bosáková
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
Člen výboru |
31.10.2003 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Rodinná, 7 |
|
Jiří Kovář
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
Člen výboru |
31.10.2003 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Rodinná, 5 |
|
Jaroslav Pavlát
|
Neaktivní
od 29.07.2006
|
Člen výboru |
31.10.2003 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Ing. MILOŠ FENCL
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
Předseda výboru |
31.10.2003 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Doc.Ing. JIŘÍ MASOPUST
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
Člen výboru |
31.10.2003 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Hana Bosáková
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
Člen výboru |
31.10.2003 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7, Rodinná 776/7, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
JIŘÍ KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
Člen výboru |
31.10.2003 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Milan Slodičák
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
Člen výboru |
09.11.2000 |
Adresa: |
24581135, Plzeň, Rodinná, 7 |
|
Jaroslav Turek
|
Neaktivní
od 31.10.2003
|
Předseda výboru |
09.11.2000 |
Adresa: |
24581135, Plzeň, Rodinná, 7 |
|
Jaroslav Pavlát
|
Neaktivní
od 31.10.2003
|
Člen výboru |
09.11.2000 |
Adresa: |
24581127, Plzeň, Rodinná, 5 |
|
Ing. Miloš Fencl
|
Neaktivní
od 31.10.2003
|
Člen výboru |
09.11.2000 |
Adresa: |
24581127, Plzeň, Rodinná, 5 |
|
Eva Svobodová
|
Neaktivní
od 31.10.2003
|
Člen výboru |
09.11.2000 |
Adresa: |
24581127, Plzeň, Rodinná, 5 |
|
Milan Slodičák
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
Člen výboru |
09.11.2000 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7, Rodinná 776/7, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Jaroslav Pavlát
|
Neaktivní
od 31.10.2003
|
Člen výboru |
09.11.2000 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Ing. MILOŠ FENCL
|
Neaktivní
od 31.10.2003
|
Člen výboru |
09.11.2000 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Eva Svobodová
|
Neaktivní
od 31.10.2003
|
Člen výboru |
09.11.2000 |
Adresa: |
31200, 24581127, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 775, 5, Rodinná 775/5, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Jaroslav Turek
|
Neaktivní
od 31.10.2003
|
Předseda výboru |
09.11.2000 |
Adresa: |
31200, 24581135, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rodinná, 776, 7, Rodinná 776/7, Lobzy, 31200 Plzeň |
|