JAN RENDL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
34562, 6767001, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 484 |
|
JIŘÍ VOLENA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
34562, 6766986, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482 |
|
ANNA PAULOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
34562, 6766986, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482 |
|
JAN RENDL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
34562, 6767001, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 484, Pod Makovým vrchem 484, 34562 Holýšov |
|
JIŘÍ VOLENA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
34562, 6766986, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482, Pod Makovým vrchem 482, 34562 Holýšov |
|
ANNA PAULOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
34562, 6766986, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482, Pod Makovým vrchem 482, 34562 Holýšov |
|
JIŘÍ VOLENA
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
předseda výboru |
07.01.2014 |
Adresa: |
34562, 6766986, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482 |
|
IVETA HROMÍŘOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
místopředseda výboru |
07.01.2014 |
Adresa: |
34562, 26203057, Holýšov, Holýšov, Sadová, 604 |
|
ANNA PAULOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
člen výboru |
07.01.2014 |
Adresa: |
34562, 6766986, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482 |
|
IVETA HROMÍŘOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
místopředseda výboru |
07.01.2014 |
Adresa: |
34562, 26203057, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Sadová, 604, Sadová 604, 34562 Holýšov |
|
JIŘÍ VOLENA
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
předseda výboru |
07.01.2014 |
Adresa: |
34562, 6766986, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482, Pod Makovým vrchem 482, 34562 Holýšov |
|
ANNA PAULOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
člen výboru |
07.01.2014 |
Adresa: |
34562, 6766986, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482, Pod Makovým vrchem 482, 34562 Holýšov |
|
Jiří Volena
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
předseda výboru |
28.06.2011 |
Adresa: |
34562, 6766986, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482 |
|
Anna Paulová
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
člen výboru |
28.06.2011 |
Adresa: |
34562, 6766986, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482 |
|
JIŘÍ VOLENA
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
předseda výboru |
28.06.2011 |
Adresa: |
34562, 6766986, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482, Pod Makovým vrchem 482, 34562 Holýšov |
|
ANNA PAULOVÁ
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
člen výboru |
28.06.2011 |
Adresa: |
34562, 6766986, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482, Pod Makovým vrchem 482, 34562 Holýšov |
|
Ing. Iveta Hromířová
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
předseda výboru |
27.08.2008 |
Adresa: |
34562, 26203057, Holýšov, Sadová, 604 |
|
Anna Paulová
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
místopředseda výboru |
27.08.2008 |
Adresa: |
34562, 6766986, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482 |
|
Jindřiška Chvátalová
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
člen výboru |
27.08.2008 |
Adresa: |
34562, 6766986, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482 |
|
Ing. IVETA HROMÍŘOVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
předseda výboru |
27.08.2008 |
Adresa: |
34562, 26203057, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Sadová, 604, Sadová 604, 34562 Holýšov |
|
ANNA PAULOVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
místopředseda výboru |
27.08.2008 |
Adresa: |
34562, 6766986, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482, Pod Makovým vrchem 482, 34562 Holýšov |
|
Jindřiška Chvátalová
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
člen výboru |
27.08.2008 |
Adresa: |
34562, 6766986, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482, Pod Makovým vrchem 482, 34562 Holýšov |
|
František Tesař
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
Předseda výboru |
19.07.2003 |
Adresa: |
34562, 6766986, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482 |
|
František Tesař
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
Předseda výboru |
19.07.2003 |
Adresa: |
34562, 6766986, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482, Pod Makovým vrchem 482, 34562 Holýšov |
|
Luboš Kostelník
|
Neaktivní
od 19.07.2003
|
Předseda výboru |
16.11.2000 |
Adresa: |
34562, 6766986, Domažlice, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482 |
|
Ing. Iveta Hromířová
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
Místopředseda výboru |
16.11.2000 |
Adresa: |
34562, 26203057, Domažlice, Holýšov, Sadová, 604 |
|
Anna Paulová
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
Člen výboru |
16.11.2000 |
Adresa: |
34562, 6766986, Domažlice, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482 |
|
Luboš Kostelník
|
Neaktivní
od 19.07.2003
|
Předseda výboru |
16.11.2000 |
Adresa: |
34562, 6766986, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482, Pod Makovým vrchem 482, 34562 Holýšov |
|
Ing. IVETA HROMÍŘOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
Místopředseda výboru |
16.11.2000 |
Adresa: |
34562, 26203057, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Sadová, 604, Sadová 604, 34562 Holýšov |
|
ANNA PAULOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
Člen výboru |
16.11.2000 |
Adresa: |
34562, 6766986, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 482, Pod Makovým vrchem 482, 34562 Holýšov |
|