ing. JAROSLAV PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.09.2021 |
Adresa: |
35002, 20889381, Cheb, Cheb, Hradiště, Na Vinici, 135, 1 |
|
ing. Jaroslav Procházka
|
Aktivní
|
jednatel |
18.09.2021 |
Adresa: |
35002, 20889381, Cheb, Cheb, Hradiště, Na Vinici, 135, 1, Na Vinici 135/1, Hradiště, 35002 Cheb |
|
VÁCLAV PERNÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2021 |
Adresa: |
35002, 20893329, Cheb, Cheb, Cheb, Karlova, 304, 2 |
|
VÁCLAV PERNÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2021 |
Adresa: |
35002, 20893329, Cheb, Cheb, Cheb, Karlova, 304, 2, Karlova 304/2, 35002 Cheb |
|
Václav Perníček
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
jednatel |
06.05.2003 |
Adresa: |
35002, 20893329, Cheb, Karlova, 304/2 |
|
VÁCLAV PERNÍČEK
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
jednatel |
06.05.2003 |
Adresa: |
35002, 20893329, Cheb, Cheb, Cheb, Karlova, 304, 2, Karlova 304/2, 35002 Cheb |
|
Ing. Jaroslav Procházka
|
Neaktivní
od 18.09.2021
|
jednatel |
28.11.2000 |
Adresa: |
35002, 20889381, Cheb, Cheb, Na Vinici, 1 |
|
ing. Jaroslav Procházka
|
Neaktivní
od 18.09.2021
|
jednatel |
28.11.2000 |
Adresa: |
35002, 20889381, Cheb, Cheb, Hradiště, Na Vinici, 135, 1, Na Vinici 135/1, Hradiště, 35002 Cheb |
|