Zdeněk Michálek
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
člen výboru |
10.12.2010 |
Adresa: |
32300, 24428493, Plzeň, Tachovská, 55 |
|
Zdeněk Michálek
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
člen výboru |
10.12.2010 |
Adresa: |
32300, 24428493, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Tachovská, 1380, 55, Tachovská 1380/55, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Libor Poslední
|
Neaktivní
od 10.12.2010
|
člen výboru |
07.04.2010 |
Adresa: |
32300, 24428493, Plzeň, Tachovská, 1380/55 |
|
Anna Boušová
|
Neaktivní
od 26.10.2013
|
předseda výboru |
07.04.2010 |
Adresa: |
32300, 24428507, Plzeň, Tachovská, 1381/57 |
|
MUDr. Dana Vlčková
|
Neaktivní
od 26.10.2013
|
místopředseda výboru |
07.04.2010 |
Adresa: |
32300, 24428493, Plzeň, Tachovská, 1380/55 |
|
Jaromíra Vacíková
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
člen výboru |
07.04.2010 |
Adresa: |
32300, 24428507, Plzeň, Tachovská, 1381/57 |
|
Libor Poslední
|
Neaktivní
od 10.12.2010
|
člen výboru |
07.04.2010 |
Adresa: |
32300, 24428493, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Tachovská, 1380, 55, Tachovská 1380/55, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Anna Boušová
|
Neaktivní
od 26.10.2013
|
předseda výboru |
07.04.2010 |
Adresa: |
32300, 24428507, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Tachovská, 1381, 57, Tachovská 1381/57, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
MUDr. Dana Vlčková
|
Neaktivní
od 26.10.2013
|
místopředseda výboru |
07.04.2010 |
Adresa: |
32300, 24428493, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Tachovská, 1380, 55, Tachovská 1380/55, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Jaromíra Vacíková
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
člen výboru |
07.04.2010 |
Adresa: |
32300, 24428507, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Tachovská, 1381, 57, Tachovská 1381/57, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Alena Klímová
|
Neaktivní
od 07.04.2010
|
místopředseda výboru |
09.02.2008 |
Adresa: |
32325, 24428507, Plzeň-město, Plzeň, Tachovská, 57 |
|
Jaromíra Vacíková
|
Neaktivní
od 07.04.2010
|
člen výboru |
09.02.2008 |
Adresa: |
32300, 24428507, Plzeň, Tachovská, 57 |
|
Alena Klímová
|
Neaktivní
od 07.04.2010
|
místopředseda výboru |
09.02.2008 |
Adresa: |
32300, 24428507, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Tachovská, 1381, 57, Tachovská 1381/57, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Jaromíra Vacíková
|
Neaktivní
od 07.04.2010
|
člen výboru |
09.02.2008 |
Adresa: |
32300, 24428507, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Tachovská, 1381, 57, Tachovská 1381/57, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Libor Poslední
|
Neaktivní
od 07.04.2010
|
člen výboru |
17.12.2005 |
Adresa: |
32300, 24428493, Plzeň, Tachovská, 1380/55 |
|
Libor Poslední
|
Neaktivní
od 07.04.2010
|
člen výboru |
17.12.2005 |
Adresa: |
32300, 24428493, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Tachovská, 1380, 55, Tachovská 1380/55, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Emil Búzek
|
Neaktivní
od 17.12.2005
|
člen výboru |
18.12.2000 |
Adresa: |
32325, 24428493, Plzeň-město, Plzeň, Tachovská, 55 |
|
Ing. Zdeněk Zrno
|
Neaktivní
od 09.02.2008
|
místopředseda výboru |
18.12.2000 |
Adresa: |
32325, 24428493, Plzeň-město, Plzeň, Tachovská, 55 |
|
Antonín Vrána
|
Neaktivní
od 09.02.2008
|
člen výboru |
18.12.2000 |
Adresa: |
32325, 24428507, Plzeň-město, Plzeň, Tachovská, 57 |
|
Alena Klímová
|
Neaktivní
od 09.02.2008
|
člen výboru |
18.12.2000 |
Adresa: |
32325, 24428507, Plzeň-město, Plzeň, Tachovská, 57 |
|
Jiří Ouhrabka
|
Neaktivní
od 07.04.2010
|
předseda výboru |
18.12.2000 |
Adresa: |
32325, 24428507, Plzeň-město, Plzeň, Tachovská, 57 |
|
Emil Búzek
|
Neaktivní
od 17.12.2005
|
člen výboru |
18.12.2000 |
Adresa: |
32300, 24428493, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Tachovská, 1380, 55, Tachovská 1380/55, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. Zdeněk Zrno
|
Neaktivní
od 09.02.2008
|
místopředseda výboru |
18.12.2000 |
Adresa: |
32300, 24428493, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Tachovská, 1380, 55, Tachovská 1380/55, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Antonín Vrána
|
Neaktivní
od 09.02.2008
|
člen výboru |
18.12.2000 |
Adresa: |
32300, 24428507, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Tachovská, 1381, 57, Tachovská 1381/57, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Alena Klímová
|
Neaktivní
od 09.02.2008
|
člen výboru |
18.12.2000 |
Adresa: |
32300, 24428507, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Tachovská, 1381, 57, Tachovská 1381/57, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Jiří Ouhrabka
|
Neaktivní
od 07.04.2010
|
předseda výboru |
18.12.2000 |
Adresa: |
32300, 24428507, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Tachovská, 1381, 57, Tachovská 1381/57, Bolevec, 32300 Plzeň |
|