Mgr. RADEK ZEMAN
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
27.01.2017 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58 |
|
EVA HRICZOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
27.01.2017 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58 |
|
JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
27.01.2017 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58 |
|
Mgr. RADEK ZEMAN
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
27.01.2017 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58, Čermákova 2545/58, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
EVA HRICZOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
27.01.2017 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58, Čermákova 2545/58, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
27.01.2017 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58, Čermákova 2545/58, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
EVA HRICZOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
místopředseda výboru |
26.10.2016 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58 |
|
JAROSLAV KUBATKA
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
člen výboru |
26.10.2016 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58 |
|
JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
člen výboru |
26.10.2016 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58 |
|
EVA HRICZOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
místopředseda výboru |
26.10.2016 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58, Čermákova 2545/58, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JAROSLAV KUBATKA
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
člen výboru |
26.10.2016 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58, Čermákova 2545/58, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
člen výboru |
26.10.2016 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58, Čermákova 2545/58, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
RADEK ZEMAN
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
předseda výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58 |
|
RADEK ZEMAN
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
předseda výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58, Čermákova 2545/58, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Radek Zeman
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
předseda výboru |
26.10.2011 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň, Čermákova, 2545, 58 |
|
Eva Hriczová
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
místopředseda výboru |
26.10.2011 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň, Čermákova, 2545, 58 |
|
Jaroslav Kubatka
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
člen výboru |
26.10.2011 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň, Čermákova, 2545, 58 |
|
Jiří Procházka
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
člen výboru |
26.10.2011 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň, Čermákova, 2545, 58 |
|
RADEK ZEMAN
|
Neaktivní
od 10.02.2016
|
předseda výboru |
26.10.2011 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58, Čermákova 2545/58, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
EVA HRICZOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
místopředseda výboru |
26.10.2011 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58, Čermákova 2545/58, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JAROSLAV KUBATKA
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
člen výboru |
26.10.2011 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58, Čermákova 2545/58, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
člen výboru |
26.10.2011 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58, Čermákova 2545/58, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Martina Szabóová
|
Neaktivní
od 26.10.2011
|
předseda výboru |
03.05.2007 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň, Čermákova, 58 |
|
Václav Křížek
|
Neaktivní
od 26.10.2011
|
místopředseda výboru |
03.05.2007 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň, Čermákova, 58 |
|
Štěpánka Matějovská
|
Neaktivní
od 26.10.2011
|
člen výboru |
03.05.2007 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň, Čermákova, 58 |
|
Martina Szabóová
|
Neaktivní
od 26.10.2011
|
předseda výboru |
03.05.2007 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58, Čermákova 2545/58, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Václav Křížek
|
Neaktivní
od 26.10.2011
|
místopředseda výboru |
03.05.2007 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58, Čermákova 2545/58, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Štěpánka Matějovská
|
Neaktivní
od 26.10.2011
|
člen výboru |
03.05.2007 |
Adresa: |
30100, 24555274, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2545, 58, Čermákova 2545/58, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|