JOSEF BOREK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.03.2023 |
Adresa: |
33002, 583677, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, Malé náměstí, 222, Malé náměstí 222, 33002 Dýšina |
|
MARTIN KAVALÍR
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
18.03.2023 |
Adresa: |
33002, 583685, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, Malé náměstí, 223, Malé náměstí 223, 33002 Dýšina |
|
PETR HONZÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.03.2023 |
Adresa: |
33202, 1078968, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Husova, 246, Husova 246, 33202 Starý Plzenec |
|
ANTONÍN KASÍK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
10.06.2020 |
Adresa: |
33151, 573078, Plzeň-sever, Dobříč, Čivice |
|
JOSEF BOREK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
10.11.2017 |
Adresa: |
33002, 583677, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, Malé náměstí, 222 |
|
PETR HONZÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
10.11.2017 |
Adresa: |
33202, 1078968, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Husova, 246 |
|
ANTONÍN KASÍK
|
Neaktivní
od 18.03.2023
|
Místopředseda výboru |
10.06.2020 |
Adresa: |
33151, 573078, Plzeň-sever, Dobříč, Čivice, Čivice č.ev. 8, 33151 Dobříč |
|
ANTONÍN KASÍK
|
Neaktivní
od 10.06.2020
|
Místopředseda výboru |
10.11.2017 |
Adresa: |
33002, 583677, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, Malé náměstí, 222 |
|
ANTONÍN KASÍK
|
Neaktivní
od 10.06.2020
|
Místopředseda výboru |
10.11.2017 |
Adresa: |
33002, 583677, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, Malé náměstí, 222, Malé náměstí 222, 33002 Dýšina |
|
PETR HONZÍK
|
Neaktivní
od 18.03.2023
|
Člen výboru |
10.11.2017 |
Adresa: |
33202, 1078968, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Husova, 246, Husova 246, 33202 Starý Plzenec |
|
JOSEF BOREK
|
Neaktivní
od 18.03.2023
|
Předseda výboru |
10.11.2017 |
Adresa: |
33002, 583677, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, Malé náměstí, 222, Malé náměstí 222, 33002 Dýšina |
|
JIŘÍ RANC
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
předseda výboru |
04.10.2017 |
Adresa: |
33002, 583171, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, Školní, 171 |
|
JIŘÍ RANC
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
předseda výboru |
04.10.2017 |
Adresa: |
33002, 583171, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, Školní, 171, Školní 171, 33002 Dýšina |
|
JIŘÍ RANC
|
Neaktivní
od 04.10.2017
|
předseda výboru |
06.11.2015 |
Adresa: |
33002, 583685, Dýšina, Dýšina, Malé náměstí, 223 |
|
PETR HONZÍK
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
člen výboru |
06.11.2015 |
Adresa: |
33202, 1078968, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Husova, 246 |
|
TOMÁŠ SMAHA
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
místopředseda výboru |
06.11.2015 |
Adresa: |
33002, 582018, Dýšina, Dýšina, 5. května, 54 |
|
JIŘÍ RANC
|
Neaktivní
od 04.10.2017
|
předseda výboru |
06.11.2015 |
Adresa: |
33002, 583685, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, Malé náměstí, 223, Malé náměstí 223, 33002 Dýšina |
|
PETR HONZÍK
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
člen výboru |
06.11.2015 |
Adresa: |
33202, 1078968, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Husova, 246, Husova 246, 33202 Starý Plzenec |
|
TOMÁŠ SMAHA
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
místopředseda výboru |
06.11.2015 |
Adresa: |
33002, 582018, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, 5. května, 54, 5. května 54, 33002 Dýšina |
|
TOMÁŠ SMAHA
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
místopředseda |
02.09.2015 |
Adresa: |
31200, 24581054, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rokycanská, 770, 40 |
|
TOMÁŠ SMAHA
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
místopředseda |
02.09.2015 |
Adresa: |
31200, 24581054, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Rokycanská, 770, 40, Rokycanská 770/40, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
TOMÁŠ SMAHA
|
Neaktivní
od 02.09.2015
|
místopředseda |
21.03.2014 |
Adresa: |
32300, 24484261, Plzeň, Severní Předměstí, Sokolovská, 779, 43 |
|
JIŘÍ RANC
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
předseda |
21.03.2014 |
Adresa: |
33002, 583685, Dýšina, Dýšina, Malé náměstí, 223 |
|
PETR HONZÍK
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
člen |
21.03.2014 |
Adresa: |
33202, 1078968, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Husova, 246 |
|
TOMÁŠ SMAHA
|
Neaktivní
od 02.09.2015
|
místopředseda |
21.03.2014 |
Adresa: |
32300, 24484261, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Sokolovská, 779, 43, Sokolovská 779/43, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
JIŘÍ RANC
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
předseda |
21.03.2014 |
Adresa: |
33002, 583685, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, Malé náměstí, 223, Malé náměstí 223, 33002 Dýšina |
|
PETR HONZÍK
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
člen |
21.03.2014 |
Adresa: |
33202, 1078968, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Husova, 246, Husova 246, 33202 Starý Plzenec |
|
Tomáš Fronk
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
místopředseda výboru |
22.01.2008 |
Adresa: |
33002, 583685, Dýšina, Malé náměstí, 223 |
|
Tomáš Fronk
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
místopředseda výboru |
22.01.2008 |
Adresa: |
33002, 583685, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, Malé náměstí, 223, Malé náměstí 223, 33002 Dýšina |
|
Jiří Ranc
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
předseda výboru |
11.12.2007 |
Adresa: |
33002, 583685, Dýšina, Malé náměstí, 223 |
|
Petr Honzík
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
člen výboru |
11.12.2007 |
Adresa: |
33202, 1078968, Starý Plzenec, Husova, 246 |
|
PETR HONZÍK
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
člen výboru |
11.12.2007 |
Adresa: |
33202, 1078968, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Husova, 246, Husova 246, 33202 Starý Plzenec |
|
JIŘÍ RANC
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
předseda výboru |
11.12.2007 |
Adresa: |
33002, 583685, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, Malé náměstí, 223, Malé náměstí 223, 33002 Dýšina |
|