PETR RUND
|
Aktivní
|
jednatel |
17.01.2023 |
Adresa: |
31200, 24466930, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 981, 9 |
|
PETR RUND
|
Aktivní
|
jednatel |
17.01.2023 |
Adresa: |
31200, 24466930, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 981, 9, Družby 981/9, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
ADAM ČERNÝ
|
Neaktivní
od 17.01.2023
|
jednatel |
25.06.2019 |
Adresa: |
15200, 22000739, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Skalní, 268, 16 |
|
ADAM ČERNÝ
|
Neaktivní
od 17.01.2023
|
jednatel |
25.06.2019 |
Adresa: |
15200, 22000739, Praha, Hlubočepy, Skalní, 268, 16, Skalní 268/16, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. PETR RUND
|
Neaktivní
od 25.06.2019
|
Jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
31200, 24466930, Plzeň, Doubravka, Družby, 981, 9 |
|
Ing. Petr Rund
|
Neaktivní
od 25.06.2019
|
Jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
31200, 24466930, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 981, 9, Družby 981/9, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Ing. Petr Rund
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
Jednatel |
09.09.2008 |
Adresa: |
31200, 24466930, Plzeň, Družby, 981/9 |
|
Ing. Petr Rund
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
Jednatel |
09.09.2008 |
Adresa: |
31200, 24466930, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 981, 9, Družby 981/9, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Ing. Petr Rund
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
Jednatel |
14.02.2001 |
Adresa: |
20799098, Sokolov, Alšova, 1739 |
|
Ing. René Christoph
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
Jednatel |
14.02.2001 |
Adresa: |
Sokolov, K.H.Borovského, 1312 |
|
Ing. Petr Rund
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
Jednatel |
14.02.2001 |
Adresa: |
35601, 20799098, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Alšova, 1739, Alšova 1739, 35601 Sokolov |
|
Ing. René Christoph
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
Jednatel |
14.02.2001 |
Adresa: |
35601, 20794843, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Karla Havlíčka Borovského, 1312, Karla Havlíčka Borovského 1312, 35601 Sokolov |
|