ALENA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2022
|
předseda výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
32300, 24483591, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, 715, 21 |
|
ALENA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2022
|
předseda výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
32300, 24483591, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, 715, 21, Elišky Krásnohorské 715/21, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
JIŘINA JUHÁSOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2022
|
místopředseda výboru |
14.06.2014 |
Adresa: |
32300, 24483605, Plzeň, Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, 716, 23 |
|
MARIE ČECHUROVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2022
|
člen výboru |
14.06.2014 |
Adresa: |
32300, 24483605, Plzeň, Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, 716, 23 |
|
JIŘINA JUHÁSOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2022
|
místopředseda výboru |
14.06.2014 |
Adresa: |
32300, 24483605, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, 716, 23, Elišky Krásnohorské 716/23, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
MARIE ČECHUROVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2022
|
člen výboru |
14.06.2014 |
Adresa: |
32300, 24483605, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, 716, 23, Elišky Krásnohorské 716/23, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Jiřina Mašková
|
Neaktivní
od 14.06.2014
|
místopředseda výboru |
21.01.2011 |
Adresa: |
32300, 24483605, Plzeň, Elišky Krásnohorské, 23 |
|
Marie Hájková
|
Neaktivní
od 14.06.2014
|
člen výboru |
21.01.2011 |
Adresa: |
32300, 24483591, Plzeň, Elišky Krásnohorské, 21 |
|
Alena Beranová
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
předseda výboru |
21.01.2011 |
Adresa: |
32300, 24483591, Plzeň, Elišky Krásnohorské, 21 |
|
Jiřina Mašková
|
Neaktivní
od 14.06.2014
|
místopředseda výboru |
21.01.2011 |
Adresa: |
32300, 24483605, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, 716, 23, Elišky Krásnohorské 716/23, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Marie Hájková
|
Neaktivní
od 14.06.2014
|
člen výboru |
21.01.2011 |
Adresa: |
32300, 24483591, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, 715, 21, Elišky Krásnohorské 715/21, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
ALENA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
předseda výboru |
21.01.2011 |
Adresa: |
32300, 24483591, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, 715, 21, Elišky Krásnohorské 715/21, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Alena Beranová
|
Neaktivní
od 21.01.2011
|
Předseda výboru |
02.03.2004 |
Adresa: |
32300, 24483591, Plzeň, E.Krásnohorské, 21 |
|
ALENA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2011
|
Předseda výboru |
02.03.2004 |
Adresa: |
32300, 24483591, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, 715, 21, Elišky Krásnohorské 715/21, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Jiřina Mašková
|
Neaktivní
od 21.01.2011
|
Místopředseda výboru |
19.03.2003 |
Adresa: |
32311, Plzeň-město, Plzeň, El. Krásnohorské, 23 |
|
Jiřina Mašková
|
Neaktivní
od 21.01.2011
|
Místopředseda výboru |
19.03.2003 |
Adresa: |
32600, 24402648, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Na Hradčanech, 23, 4, Na Hradčanech 23/4, Koterov, 32600 Plzeň |
|
Lubor Šabacký
|
Neaktivní
od 19.03.2003
|
Místopředseda výboru |
17.03.2001 |
Adresa: |
32311, Plzeň-město, Plzeň, El. Krásnohorské, 21 |
|
Daniel Fariz
|
Neaktivní
od 19.03.2003
|
Člen výboru |
17.03.2001 |
Adresa: |
32311, Plzeň-město, Plzeň, El. Krásnohorské, 21 |
|
Jiřina Mašková
|
Neaktivní
od 19.03.2003
|
Člen výboru |
17.03.2001 |
Adresa: |
32311, Plzeň-město, Plzeň, El. Krásnohorské, 23 |
|
Alena Böhmová
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
Předseda výboru |
17.03.2001 |
Adresa: |
32311, Plzeň-město, Plzeň, El. Krásnohorské, 23 |
|
Marie Hájková
|
Neaktivní
od 21.01.2011
|
Člen výboru |
17.03.2001 |
Adresa: |
32311, Plzeň-město, Plzeň, El. Krásdnohorské, 21 |
|
Lubor Šabacký
|
Neaktivní
od 19.03.2003
|
Místopředseda výboru |
17.03.2001 |
Adresa: |
32600, 24402621, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Pod Chalupami, 21, 7, Pod Chalupami 21/7, Koterov, 32600 Plzeň |
|
Daniel Fariz
|
Neaktivní
od 19.03.2003
|
Člen výboru |
17.03.2001 |
Adresa: |
32600, 24402621, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Pod Chalupami, 21, 7, Pod Chalupami 21/7, Koterov, 32600 Plzeň |
|
Jiřina Mašková
|
Neaktivní
od 19.03.2003
|
Člen výboru |
17.03.2001 |
Adresa: |
32600, 24402648, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Na Hradčanech, 23, 4, Na Hradčanech 23/4, Koterov, 32600 Plzeň |
|
Alena Böhmová
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
Předseda výboru |
17.03.2001 |
Adresa: |
32600, 24402648, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Na Hradčanech, 23, 4, Na Hradčanech 23/4, Koterov, 32600 Plzeň |
|
Marie Hájková
|
Neaktivní
od 21.01.2011
|
Člen výboru |
17.03.2001 |
Adresa: |
32600, 24402621, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Pod Chalupami, 21, 7, Pod Chalupami 21/7, Koterov, 32600 Plzeň |
|