ZDENĚK ČIHÁK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
24.05.2019 |
Adresa: |
31800, 24564699, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 900, 15 |
|
RADEK PÍCL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
24.05.2019 |
Adresa: |
31800, 40370356, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, U Hřbitova, 1231, 8 |
|
VÁCLAV HAMOUZ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
24.05.2019 |
Adresa: |
36001, 20730942, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tyršova, 44, 15 |
|
ZDENĚK PÍCL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
24.05.2019 |
Adresa: |
33141, 9046500, Plzeň-sever, Kozojedy, Lednice, 3 |
|
ZDENĚK ČIHÁK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
24.05.2019 |
Adresa: |
31800, 24564699, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 900, 15, Lábkova 900/15, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
RADEK PÍCL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
24.05.2019 |
Adresa: |
31800, 40370356, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, U Hřbitova, 1231, 8, U Hřbitova 1231/8, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
VÁCLAV HAMOUZ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
24.05.2019 |
Adresa: |
36001, 20730942, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tyršova, 44, 15, Tyršova 44/15, 36001 Karlovy Vary |
|
ZDENĚK PÍCL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
24.05.2019 |
Adresa: |
33141, 9046500, Plzeň-sever, Kozojedy, Lednice, 3, Lednice 3, 33141 Kozojedy |
|
Ing. VÁCLAV SMIHRODSKÝ
|
Neaktivní
od 11.05.2022
|
Člen představenstva |
24.05.2019 |
Adresa: |
34701, 15707938, Tachov, Tachov, Tachov, Máchova, 1632 |
|
Ing. VÁCLAV SMIHRODSKÝ
|
Neaktivní
od 11.05.2022
|
Člen představenstva |
24.05.2019 |
Adresa: |
34701, 15707938, Tachov, Tachov, Tachov, Máchova, 1632, Máchova 1632, 34701 Tachov |
|
ZDENĚK ČIHÁK
|
Neaktivní
od 24.05.2019
|
Předseda představenstva |
07.07.2014 |
Adresa: |
31800, 24564699, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 900, 15 |
|
ZDENĚK PÍCL
|
Neaktivní
od 24.05.2019
|
Člen představenstva |
07.07.2014 |
Adresa: |
33141, 9046500, Kozojedy, Lednice, 3 |
|
RADEK PÍCL
|
Neaktivní
od 24.05.2019
|
Člen představenstva |
07.07.2014 |
Adresa: |
31800, 40370356, Plzeň, Skvrňany, U Hřbitova, 1231, 8 |
|
VÁCLAV SMIHRODSKÝ
|
Neaktivní
od 24.05.2019
|
Člen představenstva |
07.07.2014 |
Adresa: |
34701, 15707938, Tachov, Tachov, Máchova, 1632 |
|
VÁCLAV HAMOUZ
|
Neaktivní
od 24.05.2019
|
Člen představenstva |
07.07.2014 |
Adresa: |
36001, 20730942, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tyršova, 44, 15 |
|
ZDENĚK ČIHÁK
|
Neaktivní
od 24.05.2019
|
Předseda představenstva |
07.07.2014 |
Adresa: |
31800, 24564699, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 900, 15, Lábkova 900/15, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
ZDENĚK PÍCL
|
Neaktivní
od 24.05.2019
|
Člen představenstva |
07.07.2014 |
Adresa: |
33141, 9046500, Plzeň-sever, Kozojedy, Lednice, 3, Lednice 3, 33141 Kozojedy |
|
RADEK PÍCL
|
Neaktivní
od 24.05.2019
|
Člen představenstva |
07.07.2014 |
Adresa: |
31800, 40370356, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, U Hřbitova, 1231, 8, U Hřbitova 1231/8, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
VÁCLAV SMIHRODSKÝ
|
Neaktivní
od 24.05.2019
|
Člen představenstva |
07.07.2014 |
Adresa: |
34701, 15707938, Tachov, Tachov, Tachov, Máchova, 1632, Máchova 1632, 34701 Tachov |
|
VÁCLAV HAMOUZ
|
Neaktivní
od 24.05.2019
|
Člen představenstva |
07.07.2014 |
Adresa: |
36001, 20730942, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tyršova, 44, 15, Tyršova 44/15, 36001 Karlovy Vary |
|
ZDENĚK ČIHÁK
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
předseda představenstva |
27.08.2013 |
Adresa: |
31800, 24564699, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 900, 15 |
|
ZDENĚK PÍCL
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
člen představenstva |
27.08.2013 |
Adresa: |
33141, 9046500, Kozojedy, Lednice, 3 |
|
RADEK PÍCL
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
člen představenstva |
27.08.2013 |
Adresa: |
31800, 40370356, Plzeň, Skvrňany, U Hřbitova, 1231, 8 |
|
VÁCLAV SMIHRODSKÝ
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
člen představenstva |
27.08.2013 |
Adresa: |
34701, 15707938, Tachov, Tachov, Máchova, 1632 |
|
ZDENĚK ČIHÁK
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
předseda představenstva |
27.08.2013 |
Adresa: |
31800, 24564699, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 900, 15, Lábkova 900/15, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
ZDENĚK PÍCL
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
člen představenstva |
27.08.2013 |
Adresa: |
33141, 9046500, Plzeň-sever, Kozojedy, Lednice, 3, Lednice 3, 33141 Kozojedy |
|
RADEK PÍCL
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
člen představenstva |
27.08.2013 |
Adresa: |
31800, 40370356, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, U Hřbitova, 1231, 8, U Hřbitova 1231/8, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
VÁCLAV SMIHRODSKÝ
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
člen představenstva |
27.08.2013 |
Adresa: |
34701, 15707938, Tachov, Tachov, Tachov, Máchova, 1632, Máchova 1632, 34701 Tachov |
|
Radek Pícl
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
člen představenstva |
15.01.2010 |
Adresa: |
32300, 26550750, Plzeň, Nad ZOO, 1342/8 |
|
Radek Pícl
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
člen představenstva |
15.01.2010 |
Adresa: |
32300, 26550750, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Nad ZOO, 1342, 8, Nad ZOO 1342/8, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Radek Pícl
|
Neaktivní
od 15.01.2010
|
člen představenstva |
27.07.2007 |
Adresa: |
638706, Kralovice, Jiráskova, 296 |
|
Zdeněk Čihák
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
předseda představenstva |
27.07.2007 |
Adresa: |
24564699, Plzeň, Lábkova, 15 |
|
Zdeněk Pícl
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
člen představenstva |
27.07.2007 |
Adresa: |
9046500, Kozojedy, Lednice, 3 |
|
Ing. Václav Smihrodský
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
člen představenstva |
27.07.2007 |
Adresa: |
15707938, Tachov, Máchova, 1632 |
|
Radek Pícl
|
Neaktivní
od 15.01.2010
|
člen představenstva |
27.07.2007 |
Adresa: |
33141, 638706, Plzeň-sever, Kralovice, Kralovice, Jiráskova, 296, Jiráskova 296, 33141 Kralovice |
|
ZDENĚK ČIHÁK
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
předseda představenstva |
27.07.2007 |
Adresa: |
31800, 24564699, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 900, 15, Lábkova 900/15, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
ZDENĚK PÍCL
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
člen představenstva |
27.07.2007 |
Adresa: |
33141, 9046500, Plzeň-sever, Kozojedy, Lednice, 3, Lednice 3, 33141 Kozojedy |
|
Ing. VÁCLAV SMIHRODSKÝ
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
člen představenstva |
27.07.2007 |
Adresa: |
34701, 15707938, Tachov, Tachov, Tachov, Máchova, 1632, Máchova 1632, 34701 Tachov |
|