JAROSLAV RÁB
|
Aktivní
|
předseda výboru |
08.06.2023 |
Adresa: |
30100, 24542733, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1280, 3, Thámova 1280/3, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Mgr. ZDEŇKA VELICHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.06.2023 |
Adresa: |
30100, 24542733, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1280, 3, Thámova 1280/3, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
BARBORA BĚLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.06.2023 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5, Thámova 1281/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JAROSLAV RÁB
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.06.2022 |
Adresa: |
30100, 24542733, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1280, 3 |
|
MUDr. ALEXANDRA KOTKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.06.2022 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5 |
|
MAREK ŠEDIVÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.08.2018 |
Adresa: |
41301, 25597876, Litoměřice, Vědomice, Vědomice, Na průhonu, 327 |
|
JAROSLAV RÁB
|
Neaktivní
od 08.06.2023
|
předseda výboru |
04.06.2022 |
Adresa: |
30100, 24542733, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1280, 3, Thámova 1280/3, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
MUDr. ALEXANDRA KOTKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2023
|
člen výboru |
04.06.2022 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5, Thámova 1281/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
PAVEL MARŠÁT
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
předseda výboru |
02.12.2020 |
Adresa: |
33011, 81214162, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Nové sídliště, 1299 |
|
PAVEL MARŠÁT
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
předseda výboru |
02.12.2020 |
Adresa: |
33011, 81214162, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Nové sídliště, 1299, Nové sídliště 1299, 33011 Třemošná |
|
PAVEL MARŠÁT
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
předseda výboru |
29.08.2018 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5 |
|
JAROSLAV RÁB
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
člen výboru |
29.08.2018 |
Adresa: |
30100, 24542733, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1280, 3 |
|
PAVEL MARŠÁT
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
předseda výboru |
29.08.2018 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5, Thámova 1281/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JAROSLAV RÁB
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
člen výboru |
29.08.2018 |
Adresa: |
30100, 24542733, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1280, 3, Thámova 1280/3, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
MAREK ŠEDIVÝ
|
Neaktivní
od 08.06.2023
|
člen výboru |
29.08.2018 |
Adresa: |
41301, 25597876, Litoměřice, Vědomice, Vědomice, Na průhonu, 327, Na průhonu 327, 41301 Vědomice |
|
LUKÁŠ SZABÓ
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
Člen výboru |
27.04.2018 |
Adresa: |
32300, 24425788, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1110, 88 |
|
LUKÁŠ SZABÓ
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
Člen výboru |
27.04.2018 |
Adresa: |
32300, 24425788, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1110, 88, Sokolovská 1110/88, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
LUKÁŠ KOSÍK
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
Člen výboru |
06.08.2017 |
Adresa: |
30100, 24556840, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Politických vězňů, 2699, 27a |
|
LUKÁŠ KOSÍK
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
Člen výboru |
06.08.2017 |
Adresa: |
30100, 24556840, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Politických vězňů, 2699, 27a, Politických vězňů 2699/27a, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
LUKÁŠ KOSÍK
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
Člen výboru |
23.04.2014 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5 |
|
LUKÁŠ SZABÓ
|
Neaktivní
od 27.04.2018
|
Člen výboru |
23.04.2014 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5 |
|
PAVEL MARŠÁT
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
Předseda výboru |
23.04.2014 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5 |
|
LUKÁŠ KOSÍK
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
Člen výboru |
23.04.2014 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5, Thámova 1281/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
LUKÁŠ SZABÓ
|
Neaktivní
od 27.04.2018
|
Člen výboru |
23.04.2014 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5, Thámova 1281/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
PAVEL MARŠÁT
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
Předseda výboru |
23.04.2014 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5, Thámova 1281/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Pavel Maršát
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
předseda výboru |
05.05.2009 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň, Thámova, 5 |
|
Ing. Lukáš Kosík
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
člen výboru |
05.05.2009 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň, Thámova, 5 |
|
Bc. Klára Píšová
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
člen výboru |
05.05.2009 |
Adresa: |
30100, 24542733, Plzeň, Thámova, 3 |
|
PAVEL MARŠÁT
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
předseda výboru |
05.05.2009 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5, Thámova 1281/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. Lukáš Kosík
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
člen výboru |
05.05.2009 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5, Thámova 1281/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Bc. Klára Píšová
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
člen výboru |
05.05.2009 |
Adresa: |
30100, 24542733, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1280, 3, Thámova 1280/3, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. Lukáš Kosík
|
Neaktivní
od 05.05.2009
|
člen výboru |
18.03.2008 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň, Thámova, 5 |
|
Ing. Lukáš Kosík
|
Neaktivní
od 05.05.2009
|
člen výboru |
18.03.2008 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5, Thámova 1281/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Alenka Racková
|
Neaktivní
od 05.05.2009
|
člen výboru |
03.03.2006 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň, Thámova, 5 |
|
Alenka Racková
|
Neaktivní
od 05.05.2009
|
člen výboru |
03.03.2006 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5, Thámova 1281/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Zdeněk Svoboda
|
Neaktivní
od 03.03.2006
|
Člen výboru |
23.03.2004 |
Adresa: |
24542733, Plzeň, Thámova, 3 |
|
Jana Barthová
|
Neaktivní
od 03.03.2006
|
Člen výboru |
23.03.2004 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň, Thámova, 5 |
|
Jaroslav Krkoška
|
Neaktivní
od 18.03.2008
|
Člen výboru |
23.03.2004 |
Adresa: |
24542733, Plzeň-město, Plzeň, Thámova, 3 |
|
Pavel Maršát
|
Neaktivní
od 05.05.2009
|
Předseda výboru |
23.03.2004 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň, Thámova, 5 |
|
Zdeněk Svoboda
|
Neaktivní
od 03.03.2006
|
Člen výboru |
23.03.2004 |
Adresa: |
30100, 24542733, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1280, 3, Thámova 1280/3, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Jana Barthová
|
Neaktivní
od 03.03.2006
|
Člen výboru |
23.03.2004 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5, Thámova 1281/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Jaroslav Krkoška
|
Neaktivní
od 18.03.2008
|
Člen výboru |
23.03.2004 |
Adresa: |
30100, 24542733, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1280, 3, Thámova 1280/3, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
PAVEL MARŠÁT
|
Neaktivní
od 05.05.2009
|
Předseda výboru |
23.03.2004 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5, Thámova 1281/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Jana Barthová
|
Neaktivní
od 23.03.2004
|
Předseda výboru |
18.10.2002 |
Adresa: |
24542741, Plzeň-město, Plzeň, Thámova, 5 |
|
Jaroslav Krkoška
|
Neaktivní
od 23.03.2004
|
Člen výboru |
18.10.2002 |
Adresa: |
24542733, Plzeň-město, Plzeň, Thámova, 3 |
|
Jana Barthová
|
Neaktivní
od 23.03.2004
|
Předseda výboru |
18.10.2002 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5, Thámova 1281/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Jaroslav Krkoška
|
Neaktivní
od 23.03.2004
|
Člen výboru |
18.10.2002 |
Adresa: |
30100, 24542733, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1280, 3, Thámova 1280/3, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. Ivo Kápl
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
Předseda výboru |
19.04.2001 |
Adresa: |
24542741, Plzeň, Thámova, 5 |
|
Jana Barthová
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
Člen výboru |
19.04.2001 |
Adresa: |
24542741, Plzeň, Thámova, 5 |
|
Zdeněk Svoboda
|
Neaktivní
od 23.03.2004
|
Člen výboru |
19.04.2001 |
Adresa: |
24542733, Plzeň, Thámova, 3 |
|
Ing. Ivo Kápl
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
Předseda výboru |
19.04.2001 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5, Thámova 1281/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Jana Barthová
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
Člen výboru |
19.04.2001 |
Adresa: |
30100, 24542741, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1281, 5, Thámova 1281/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Zdeněk Svoboda
|
Neaktivní
od 23.03.2004
|
Člen výboru |
19.04.2001 |
Adresa: |
30100, 24542733, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Thámova, 1280, 3, Thámova 1280/3, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|