MARTINA ŠEDIVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.02.2023 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37 |
|
MARTINA ŠEDIVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.02.2023 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37, alej Svobody 727/37, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
PaedDr. MARTIN CHVAL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
04.06.2022 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37 |
|
PaedDr. MARTIN CHVAL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
04.06.2022 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37, alej Svobody 727/37, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
TOMÁŠ STEJSKAL
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
15.10.2021 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37 |
|
TOMÁŠ STEJSKAL
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
15.10.2021 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37, alej Svobody 727/37, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
MARTINA KOŘÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2023
|
Předseda výboru |
08.10.2021 |
Adresa: |
33023, 678201, Plzeň-sever, Myslinka, Myslinka, 23 |
|
MARTINA KOŘÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2023
|
Předseda výboru |
08.10.2021 |
Adresa: |
33023, 678201, Plzeň-sever, Myslinka, Myslinka, 23, č.p. 23, 33023 Myslinka |
|
MARTINA KOŘÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
Předseda výboru |
15.01.2021 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37 |
|
DAŇA KAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 15.10.2021
|
Místopředseda výboru |
15.01.2021 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37 |
|
IVA WINKELHÖFEROVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
Člen výboru |
15.01.2021 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37 |
|
MARTINA KOŘÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
Předseda výboru |
15.01.2021 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37, alej Svobody 727/37, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
DAŇA KAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 15.10.2021
|
Místopředseda výboru |
15.01.2021 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37, alej Svobody 727/37, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
IVA WINKELHÖFEROVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
Člen výboru |
15.01.2021 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37, alej Svobody 727/37, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
ALENA KONEČNÁ
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
Místopředseda výboru |
13.04.2016 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37 |
|
Mgr. MARTIN CHVAL
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
Člen výboru |
13.04.2016 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37 |
|
ALENA KONEČNÁ
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
Místopředseda výboru |
13.04.2016 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37, alej Svobody 727/37, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Mgr. MARTIN CHVAL
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
Člen výboru |
13.04.2016 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37, alej Svobody 727/37, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
DAŇA KAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
Předseda výboru |
20.02.2016 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37 |
|
DAŇA KAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
Předseda výboru |
20.02.2016 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37, alej Svobody 727/37, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
MARTA PETŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2016
|
předseda výboru |
10.06.2015 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37 |
|
DAŇA KAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2016
|
místopředseda výboru |
10.06.2015 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37 |
|
ALENA KONEČNÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2016
|
člen výboru |
10.06.2015 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37 |
|
MARTA PETŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2016
|
předseda výboru |
10.06.2015 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37, alej Svobody 727/37, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
DAŇA KAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2016
|
místopředseda výboru |
10.06.2015 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37, alej Svobody 727/37, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
ALENA KONEČNÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2016
|
člen výboru |
10.06.2015 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37, alej Svobody 727/37, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
MARTINA ŠEDIVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
místopředseda výboru |
03.05.2014 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37 |
|
VÁCLAV KUNZENDÖRFER
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
člen výboru |
03.05.2014 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37 |
|
MARTINA ŠEDIVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
místopředseda výboru |
03.05.2014 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37, alej Svobody 727/37, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
VÁCLAV KUNZENDÖRFER
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
člen výboru |
03.05.2014 |
Adresa: |
32300, 24483711, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 727, 37, alej Svobody 727/37, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|