JAROSLAV NOVÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.09.2022 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8 |
|
Ing. RICHARD TITZ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
17.09.2022 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8 |
|
MUDr. ELIŠKA VOSTRACKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.09.2022 |
Adresa: |
34561, 20842236, Domažlice, Staňkov, Staňkov II, Tyršova, 246 |
|
Ing. ANDREA KUBÁTOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.09.2022 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8 |
|
Mgr. LUCIE ČADOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2022
|
místopředsedkyně výboru |
25.11.2020 |
Adresa: |
33101, 605522, Plzeň-sever, Hvozd, Hvozd, 5 |
|
Mgr. LUCIE ČADOVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
místopředsedkyně výboru |
20.07.2018 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8 |
|
Mgr. LUCIE ČADOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2018
|
místopředsedkyně výboru |
14.01.2017 |
Adresa: |
32200, 24411001, Plzeň-město, Plzeň, Křimice, Květinová, 145, 36 |
|
JOSEF MARYŠKA
|
Neaktivní
od 17.09.2022
|
předseda výboru |
14.01.2017 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8 |
|
ALENA SÝKOROVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2022
|
člen výboru |
14.01.2017 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8 |
|
Ing. ANDREA KUBÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2022
|
člen výboru |
14.01.2017 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8 |
|
Bc. JINDŘICH PONOCNÝ
|
Neaktivní
od 14.01.2017
|
předseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8 |
|
JOSEF MARYŠKA
|
Neaktivní
od 14.01.2017
|
místopředseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8 |
|
Bc. LUCIE ČADOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2017
|
člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
32200, 24411001, Plzeň, Křimice, Květinová, 145, 36 |
|
Ing. ANDREA KUBÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2017
|
člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8 |
|
ALENA SÝKOROVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2017
|
člen výboru |
13.06.2015 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8 |
|
Rudolf Titz
|
Neaktivní
od 13.06.2015
|
člen výboru |
10.02.2012 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Pařížská, 2159, 8 |
|
Bc. Jindřich Ponocný
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
předseda výboru |
10.02.2012 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Pařížská, 2159, 8 |
|
Josef Maryška
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
místopředseda výboru |
10.02.2012 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Pařížská, 2159, 8 |
|
Bc. LUCIE ČADOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
10.02.2012 |
Adresa: |
32200, 24411001, Plzeň, Křimice, Květinová, 145, 36 |
|
Ing. Andrea Kubátová
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
10.02.2012 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Pařížská, 2159, 8 |
|
Josef Maryška
|
Neaktivní
od 10.02.2012
|
předseda výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Pařížská, 2159/8 |
|
Rudolf Titz
|
Neaktivní
od 10.02.2012
|
místopředseda výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Pařížská, 2159/8 |
|
Bc. Lucie Čadová
|
Neaktivní
od 10.02.2012
|
člen výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
32200, 24411001, Plzeň, Křimice, Květinová, 145/36 |
|
Marie Kohoutová
|
Neaktivní
od 10.02.2012
|
člen výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Pařížská, 2159/8 |
|
Jindřich Ponocný
|
Neaktivní
od 10.02.2012
|
člen výboru |
27.01.2010 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Pařížská, 2159/8 |
|
Josef Maryška
|
Neaktivní
od 27.01.2010
|
předseda výboru |
18.01.2008 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Pařížská, 8 |
|
Rudolf Titz
|
Neaktivní
od 27.01.2010
|
místopředseda výboru |
18.01.2008 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Pařížská, 8 |
|
Marie Kohoutová
|
Neaktivní
od 27.01.2010
|
člen výboru |
18.01.2008 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Pařížská, 8 |
|
Josef Maryška
|
Neaktivní
od 18.01.2008
|
předseda výboru |
10.02.2006 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Pařížská, 8 |
|
Jaroslav Čada
|
Neaktivní
od 18.01.2008
|
místopředseda výboru |
10.02.2006 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Křimice, Pařížská, 8 |
|
Rudolf Titz
|
Neaktivní
od 18.01.2008
|
člen výboru |
10.02.2006 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Pařížská, 8 |
|
Marie Kohoutová
|
Neaktivní
od 18.01.2008
|
člen výboru |
10.02.2006 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Pařížská, 8 |
|
Václav Vachtl
|
Neaktivní
od 18.01.2008
|
člen výboru |
10.02.2006 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň, Pařížská, 8 |
|
Josef Maryška
|
Neaktivní
od 10.02.2006
|
Předseda výboru |
30.04.2001 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8, Pařížská 2159/8, Východní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Milena Parisová
|
Neaktivní
od 10.02.2006
|
Člen výboru |
30.04.2001 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8, Pařížská 2159/8, Východní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Rudolf Titz
|
Neaktivní
od 10.02.2006
|
Člen výboru |
30.04.2001 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8, Pařížská 2159/8, Východní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Marie Kohoutová
|
Neaktivní
od 10.02.2006
|
Člen výboru |
30.04.2001 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8, Pařížská 2159/8, Východní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Václav Vachtl
|
Neaktivní
od 10.02.2006
|
Člen výboru |
30.04.2001 |
Adresa: |
30100, 24569232, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Pařížská, 2159, 8, Pařížská 2159/8, Východní Předměstí, 30100 Plzeň |
|