Ing. ŠÁRKA RADOŠOVSKÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.07.2023 |
Adresa: |
34701, 15707890, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1628, Lipová 1628, 34701 Tachov |
|
JITKA KOLOUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.07.2023 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1627, Lipová 1627, 34701 Tachov |
|
VLADIMÍR HUDEC
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.07.2023 |
Adresa: |
34701, 15707890, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1628, Lipová 1628, 34701 Tachov |
|
RŮŽENA KOPTÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.01.2017 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1627 |
|
JANA ŠAŠKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.01.2017 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1627 |
|
VLADIMÍR HUDEC
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.01.2017 |
Adresa: |
34701, 15707890, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1628 |
|
RŮŽENA KOPTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2023
|
předseda výboru |
05.01.2017 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1627, Lipová 1627, 34701 Tachov |
|
JANA ŠAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2023
|
člen výboru |
05.01.2017 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1627, Lipová 1627, 34701 Tachov |
|
VLADIMÍR HUDEC
|
Neaktivní
od 20.07.2023
|
člen výboru |
05.01.2017 |
Adresa: |
34701, 15707890, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1628, Lipová 1628, 34701 Tachov |
|
RŮŽENA KOPTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2017
|
předseda výboru |
23.06.2016 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Tachov, Tachov, Třešňová, 1627 |
|
JANA ŠAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2017
|
člen výboru |
23.06.2016 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Tachov, Tachov, Třešňová, 1627 |
|
VLADIMÍR HUDEC
|
Neaktivní
od 05.01.2017
|
člen výboru |
23.06.2016 |
Adresa: |
34701, 15707890, Tachov, Tachov, Tachov, Třešňová, 1628 |
|
RŮŽENA KOPTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2017
|
předseda výboru |
23.06.2016 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1627, Lipová 1627, 34701 Tachov |
|
JANA ŠAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2017
|
člen výboru |
23.06.2016 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1627, Lipová 1627, 34701 Tachov |
|
VLADIMÍR HUDEC
|
Neaktivní
od 05.01.2017
|
člen výboru |
23.06.2016 |
Adresa: |
34701, 15707890, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1628, Lipová 1628, 34701 Tachov |
|
Olga Spitzl
|
Neaktivní
od 08.05.2009
|
člen výboru |
21.05.2008 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Třešňová, 1627 |
|
Milan Koloušek
|
Neaktivní
od 23.06.2016
|
člen výboru |
21.05.2008 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Třešňová, 1627 |
|
Olga Spitzl
|
Neaktivní
od 08.05.2009
|
člen výboru |
21.05.2008 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1627, Lipová 1627, 34701 Tachov |
|
Milan Koloušek
|
Neaktivní
od 23.06.2016
|
člen výboru |
21.05.2008 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1627, Lipová 1627, 34701 Tachov |
|
Jiřina Vrbová
|
Neaktivní
od 23.06.2016
|
předseda výboru |
28.03.2008 |
Adresa: |
15707890, Tachov, Třešňová, 1628 |
|
Jana Šašková
|
Neaktivní
od 23.06.2016
|
člen výboru |
28.03.2008 |
Adresa: |
15707881, Tachov, Třešňová, 1627 |
|
Jiřina Vrbová
|
Neaktivní
od 23.06.2016
|
předseda výboru |
28.03.2008 |
Adresa: |
34701, 15707890, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1628, Lipová 1628, 34701 Tachov |
|
JANA ŠAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.2016
|
člen výboru |
28.03.2008 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1627, Lipová 1627, 34701 Tachov |
|
Regina Hudcová
|
Neaktivní
od 28.03.2008
|
předseda výboru |
13.03.2007 |
Adresa: |
15707890, Tachov, Třešňová, 1628 |
|
Růžena Koptíková
|
Neaktivní
od 28.03.2008
|
člen výboru |
13.03.2007 |
Adresa: |
15707881, Tachov, Třešňová, 1627 |
|
Martina Timanová
|
Neaktivní
od 28.03.2008
|
člen výboru |
13.03.2007 |
Adresa: |
15707890, Tachov, Třešňová, 1628 |
|
František Ludvík
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
člen výboru |
13.03.2007 |
Adresa: |
15707881, Tachov, Třešňová, 1627 |
|
Petr Palov
|
Neaktivní
od 23.06.2016
|
člen výboru |
13.03.2007 |
Adresa: |
15707881, Tachov, Třešňová, 1627 |
|
Regina Hudcová
|
Neaktivní
od 28.03.2008
|
předseda výboru |
13.03.2007 |
Adresa: |
34701, 15707890, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1628, Lipová 1628, 34701 Tachov |
|
RŮŽENA KOPTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.03.2008
|
člen výboru |
13.03.2007 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1627, Lipová 1627, 34701 Tachov |
|
Martina Timanová
|
Neaktivní
od 28.03.2008
|
člen výboru |
13.03.2007 |
Adresa: |
34701, 15707890, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1628, Lipová 1628, 34701 Tachov |
|
František Ludvík
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
člen výboru |
13.03.2007 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1627, Lipová 1627, 34701 Tachov |
|
Petr Palov
|
Neaktivní
od 23.06.2016
|
člen výboru |
13.03.2007 |
Adresa: |
34701, 15707881, Tachov, Tachov, Tachov, Lipová, 1627, Lipová 1627, 34701 Tachov |
|