Bc. VÁCLAV KRÁTKÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.01.2024 |
Adresa: |
35801, 14863634, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pod nádražím, 971, 16, Pod nádražím 971/16, 35801 Kraslice |
|
LUCIE SLOBODOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.01.2024 |
Adresa: |
35801, 14861038, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 352, Svatopluka Čecha 352, 35801 Kraslice |
|
JOSEF PAVELKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.01.2024 |
Adresa: |
35801, 14861038, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 352, Svatopluka Čecha 352, 35801 Kraslice |
|
VÁCLAV KRÁTKÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
25.06.2020 |
Adresa: |
35801, 14863634, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pod nádražím, 971, 16 |
|
MICHAELA WUSCHKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.05.2019 |
Adresa: |
35801, 14861054, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 354 |
|
SNIŽANA PROZIRAJ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.09.2015 |
Adresa: |
35801, 14861046, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 353 |
|
VÁCLAV KRÁTKÝ
|
Neaktivní
od 18.01.2024
|
předseda výboru |
25.06.2020 |
Adresa: |
35801, 14863634, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pod nádražím, 971, 16, Pod nádražím 971/16, 35801 Kraslice |
|
VÁCLAV KRÁTKÝ
|
Neaktivní
od 25.06.2020
|
předseda výboru |
18.05.2019 |
Adresa: |
35801, 14861054, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 354 |
|
VÁCLAV KRÁTKÝ
|
Neaktivní
od 25.06.2020
|
předseda výboru |
18.05.2019 |
Adresa: |
35801, 14861054, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 354, Svatopluka Čecha 354, 35801 Kraslice |
|
MICHAELA WUSCHKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2024
|
člen výboru |
18.05.2019 |
Adresa: |
35801, 14861054, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 354, Svatopluka Čecha 354, 35801 Kraslice |
|
HANA HOZNEDROVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2019
|
předseda výboru |
15.09.2015 |
Adresa: |
35801, 14861054, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 354 |
|
RŮŽENA PAVELKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2019
|
místopředseda výboru |
15.09.2015 |
Adresa: |
35801, 14861038, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 352 |
|
HANA HOZNEDROVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2019
|
předseda výboru |
15.09.2015 |
Adresa: |
35801, 14861054, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 354, Svatopluka Čecha 354, 35801 Kraslice |
|
RŮŽENA PAVELKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2019
|
místopředseda výboru |
15.09.2015 |
Adresa: |
35801, 14861038, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 352, Svatopluka Čecha 352, 35801 Kraslice |
|
SNIŽANA PROZIRAJ
|
Neaktivní
od 18.01.2024
|
člen výboru |
15.09.2015 |
Adresa: |
35801, 14861046, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 353, Svatopluka Čecha 353, 35801 Kraslice |
|
JAROSLAV GASPARIK
|
Neaktivní
od 15.09.2015
|
předseda výboru |
09.08.2015 |
Adresa: |
35801, 14861046, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 353 |
|
JAROSLAV GASPARIK
|
Neaktivní
od 15.09.2015
|
předseda výboru |
09.08.2015 |
Adresa: |
35801, 14861046, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 353, Svatopluka Čecha 353, 35801 Kraslice |
|
Jaroslav Gasparik
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
předseda výboru |
09.06.2010 |
Adresa: |
35801, 14861046, Kraslice, Svatopluka Čecha, 353 |
|
Miroslav Gerda
|
Neaktivní
od 15.09.2015
|
člen výboru |
09.06.2010 |
Adresa: |
35801, 14861046, Kraslice, Svatopluka Čecha, 353 |
|
Jaromír Havlíček
|
Neaktivní
od 15.09.2015
|
člen výboru |
09.06.2010 |
Adresa: |
35801, 14870690, Kraslice, Barvířská, 1769 |
|
JAROSLAV GASPARIK
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
předseda výboru |
09.06.2010 |
Adresa: |
35801, 14861046, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 353, Svatopluka Čecha 353, 35801 Kraslice |
|
Miroslav Gerda
|
Neaktivní
od 15.09.2015
|
člen výboru |
09.06.2010 |
Adresa: |
35801, 14861046, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 353, Svatopluka Čecha 353, 35801 Kraslice |
|
Jaromír Havlíček
|
Neaktivní
od 15.09.2015
|
člen výboru |
09.06.2010 |
Adresa: |
35801, 14870690, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Barvířská, 1769, Barvířská 1769, 35801 Kraslice |
|
Hana Hoznedrová
|
Neaktivní
od 09.06.2010
|
Předseda výboru |
28.08.2003 |
Adresa: |
14861054, Kraslice, Svatopluka Čecha, 354 |
|
Vladimír Káně
|
Neaktivní
od 09.06.2010
|
Místopředseda výboru |
28.08.2003 |
Adresa: |
14861046, Kraslice, Svatopluka Čecha, 353 |
|
Růžena Pavelková
|
Neaktivní
od 09.06.2010
|
Člen výboru |
28.08.2003 |
Adresa: |
14861038, Kraslice, Svatopluka Čecha, 352 |
|
HANA HOZNEDROVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2010
|
Předseda výboru |
28.08.2003 |
Adresa: |
35801, 14861054, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 354, Svatopluka Čecha 354, 35801 Kraslice |
|
Vladimír Káně
|
Neaktivní
od 09.06.2010
|
Místopředseda výboru |
28.08.2003 |
Adresa: |
35801, 14861046, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 353, Svatopluka Čecha 353, 35801 Kraslice |
|
RŮŽENA PAVELKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2010
|
Člen výboru |
28.08.2003 |
Adresa: |
35801, 14861038, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 352, Svatopluka Čecha 352, 35801 Kraslice |
|
Hana Hoznedrová
|
Neaktivní
od 28.08.2003
|
Předseda výboru |
02.10.2001 |
Adresa: |
Sokolov, Kraslice, Sv. Čecha, 354 |
|
Oĺga Burešová
|
Neaktivní
od 28.08.2003
|
Místopředseda výboru |
02.10.2001 |
Adresa: |
Sokolov, Kraslice, Sv. Čecha, 353 |
|
Růžena Pavelková
|
Neaktivní
od 28.08.2003
|
Člen výboru |
02.10.2001 |
Adresa: |
Sokolov, Kraslice, Sv. Čecha, 352 |
|
HANA HOZNEDROVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2003
|
Předseda výboru |
02.10.2001 |
Adresa: |
35801, 14861054, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 354, Svatopluka Čecha 354, 35801 Kraslice |
|
Oĺga Burešová
|
Neaktivní
od 28.08.2003
|
Místopředseda výboru |
02.10.2001 |
Adresa: |
35801, 14861046, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 353, Svatopluka Čecha 353, 35801 Kraslice |
|
RŮŽENA PAVELKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2003
|
Člen výboru |
02.10.2001 |
Adresa: |
35801, 14861038, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Svatopluka Čecha, 352, Svatopluka Čecha 352, 35801 Kraslice |
|