KATEŘINA KYSELOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
Člen výboru |
04.05.2016 |
Adresa: |
35735, 20968248, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 849 |
|
KATEŘINA KYSELOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
Člen výboru |
04.05.2016 |
Adresa: |
35735, 20968248, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 849, U Porcelánky 849, 35735 Chodov |
|
DRAHUŠE KLEMEROVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2016
|
člen výboru |
20.12.2013 |
Adresa: |
35735, 20968248, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 849 |
|
ALENA EŠPANDEROVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
předseda výboru |
20.12.2013 |
Adresa: |
35735, 20968256, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 850 |
|
MILOŠ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
místopředseda výboru |
20.12.2013 |
Adresa: |
35735, 20968256, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 850 |
|
DRAHUŠE KLEMEROVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2016
|
člen výboru |
20.12.2013 |
Adresa: |
35735, 20968248, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 849, U Porcelánky 849, 35735 Chodov |
|
ALENA EŠPANDEROVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
předseda výboru |
20.12.2013 |
Adresa: |
35735, 20968256, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 850, U Porcelánky 850, 35735 Chodov |
|
MILOŠ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
místopředseda výboru |
20.12.2013 |
Adresa: |
35735, 20968256, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 850, U Porcelánky 850, 35735 Chodov |
|
Radim Šimlík
|
Neaktivní
od 20.12.2013
|
člen výboru |
12.10.2010 |
Adresa: |
35801, 20950586, Stříbrná, 537 |
|
Alena Ešpanderová
|
Neaktivní
od 20.12.2013
|
člen výboru |
12.10.2010 |
Adresa: |
35735, 20968256, Chodov, U Porcelánky, 850 |
|
RADIM ŠIMLÍK
|
Neaktivní
od 20.12.2013
|
člen výboru |
12.10.2010 |
Adresa: |
35801, 20950586, Sokolov, Stříbrná, Stříbrná, 537, č.p. 537, 35801 Stříbrná |
|
ALENA EŠPANDEROVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2013
|
člen výboru |
12.10.2010 |
Adresa: |
35735, 20968256, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 850, U Porcelánky 850, 35735 Chodov |
|
Josef Činčala
|
Neaktivní
od 12.10.2010
|
místopředseda výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
35735, 20968248, Chodov, U Porcelánky, 849 |
|
Martin Lembacher
|
Neaktivní
od 12.10.2010
|
člen výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
35735, 20968256, Chodov, U Porcelánky, 850 |
|
Josef Klimeš
|
Neaktivní
od 20.12.2013
|
předseda výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
35735, 20968256, Chodov, U Porcelánky, 850 |
|
Josef Činčala
|
Neaktivní
od 12.10.2010
|
místopředseda výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
35735, 20968248, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 849, U Porcelánky 849, 35735 Chodov |
|
Martin Lembacher
|
Neaktivní
od 12.10.2010
|
člen výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
35735, 20968256, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 850, U Porcelánky 850, 35735 Chodov |
|
Josef Klimeš
|
Neaktivní
od 20.12.2013
|
předseda výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
35735, 20968256, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 850, U Porcelánky 850, 35735 Chodov |
|
Jiří Ouředník
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
Člen |
21.05.2004 |
Adresa: |
20968248, Chodov, U Porcelánky, 849 |
|
Jiří Ouředník
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
Člen |
21.05.2004 |
Adresa: |
35735, 20968248, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 849, U Porcelánky 849, 35735 Chodov |
|
Martin Lembacher
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
Místopředseda |
26.11.2003 |
Adresa: |
20968256, Chodov, U Porcelánky, 850 |
|
Josef Klimeš
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
Předseda |
26.11.2003 |
Adresa: |
20968256, Chodov, U Porcelánky, 850 |
|
Martin Lembacher
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
Místopředseda |
26.11.2003 |
Adresa: |
35735, 20968256, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 850, U Porcelánky 850, 35735 Chodov |
|
Josef Klimeš
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
Předseda |
26.11.2003 |
Adresa: |
35735, 20968256, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 850, U Porcelánky 850, 35735 Chodov |
|
Martin Lembacher
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
Předseda |
24.10.2001 |
Adresa: |
20968256, Chodov, U Porcelánky, 850 |
|
Josef Klimeš
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
Místopředseda |
24.10.2001 |
Adresa: |
20968256, Chodov, U Porcelánky, 850 |
|
Pavel Sládek
|
Neaktivní
od 21.05.2004
|
Člen |
24.10.2001 |
Adresa: |
20968248, Chodov, U porcelánky, 849 |
|
Martin Lembacher
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
Předseda |
24.10.2001 |
Adresa: |
35735, 20968256, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 850, U Porcelánky 850, 35735 Chodov |
|
Josef Klimeš
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
Místopředseda |
24.10.2001 |
Adresa: |
35735, 20968256, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 850, U Porcelánky 850, 35735 Chodov |
|
Pavel Sládek
|
Neaktivní
od 21.05.2004
|
Člen |
24.10.2001 |
Adresa: |
35735, 20968248, Sokolov, Chodov, Chodov, U Porcelánky, 849, U Porcelánky 849, 35735 Chodov |
|