JIŘINA MEINLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2020
|
člen výboru |
15.05.2019 |
Adresa: |
35801, 14861178, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 383 |
|
JIŘINA MEINLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2020
|
člen výboru |
15.05.2019 |
Adresa: |
35801, 14861178, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 383, Pohraniční stráže 383, 35801 Kraslice |
|
JAN BAŘINKA
|
Neaktivní
od 30.05.2020
|
místopředseda výboru |
05.06.2018 |
Adresa: |
35801, 14861194, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 385 |
|
JAN BAŘINKA
|
Neaktivní
od 30.05.2020
|
místopředseda výboru |
05.06.2018 |
Adresa: |
35801, 14861194, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 385, Pohraniční stráže 385, 35801 Kraslice |
|
IVANA LANGHAMMEROVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2020
|
Předseda výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
35801, 14861186, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 384 |
|
IVANA LANGHAMMEROVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2020
|
Předseda výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
35801, 14861186, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 384, Pohraniční stráže 384, 35801 Kraslice |
|
ARNOŠT LANGHAMMER
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
Předseda výboru |
02.12.2014 |
Adresa: |
35801, 14861186, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 384 |
|
JIŘÍ JÜPTNER
|
Neaktivní
od 05.06.2018
|
Místopředseda výboru |
02.12.2014 |
Adresa: |
35801, 14861186, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 384 |
|
SOŇA PASULKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2019
|
Člen výboru |
02.12.2014 |
Adresa: |
35801, 14861186, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 384 |
|
JIŘINA MEINLOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2019
|
Člen výboru |
02.12.2014 |
Adresa: |
35801, 14861178, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 383 |
|
ARNOŠT LANGHAMMER
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
Předseda výboru |
02.12.2014 |
Adresa: |
35801, 14861186, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 384, Pohraniční stráže 384, 35801 Kraslice |
|
JIŘÍ JÜPTNER
|
Neaktivní
od 05.06.2018
|
Místopředseda výboru |
02.12.2014 |
Adresa: |
35801, 14861186, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 384, Pohraniční stráže 384, 35801 Kraslice |
|
SOŇA PASULKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2019
|
Člen výboru |
02.12.2014 |
Adresa: |
35801, 14861186, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 384, Pohraniční stráže 384, 35801 Kraslice |
|
JIŘINA MEINLOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2019
|
Člen výboru |
02.12.2014 |
Adresa: |
35801, 14861178, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 383, Pohraniční stráže 383, 35801 Kraslice |
|
Jiřina Meinlová
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
člen výboru |
08.07.2011 |
Adresa: |
35801, 14861178, Kraslice, Pohraniční stráže, 383 |
|
JIŘINA MEINLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
člen výboru |
08.07.2011 |
Adresa: |
35801, 14861178, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 383, Pohraniční stráže 383, 35801 Kraslice |
|
Arnošt Langhammer
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
předseda výboru |
21.10.2008 |
Adresa: |
35801, 14861186, Kraslice, Pohraniční stráže, 384 |
|
Jiří Jüptner
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
místopředseda výboru |
21.10.2008 |
Adresa: |
35801, 14861186, Kraslice, Pohraniční stráže, 384 |
|
Soňa Pasulková
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
člen výboru |
21.10.2008 |
Adresa: |
35801, 14861186, Kraslice, Pohraniční stráže, 384 |
|
ARNOŠT LANGHAMMER
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
předseda výboru |
21.10.2008 |
Adresa: |
35801, 14861186, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 384, Pohraniční stráže 384, 35801 Kraslice |
|
JIŘÍ JÜPTNER
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
místopředseda výboru |
21.10.2008 |
Adresa: |
35801, 14861186, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 384, Pohraniční stráže 384, 35801 Kraslice |
|
SOŇA PASULKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
člen výboru |
21.10.2008 |
Adresa: |
35801, 14861186, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 384, Pohraniční stráže 384, 35801 Kraslice |
|
Miroslav Kubín
|
Neaktivní
od 21.10.2008
|
Předseda výboru |
13.12.2003 |
Adresa: |
14861178, Kraslice, Pohraniční stráže, 383 |
|
Jan Slabý
|
Neaktivní
od 21.10.2008
|
Místopředseda výboru |
13.12.2003 |
Adresa: |
14861194, Kraslice, Pohraniční stráže, 385 |
|
Mgr. Jarmila Vaňková
|
Neaktivní
od 21.10.2008
|
Člen výboru |
13.12.2003 |
Adresa: |
14861178, Kraslice, Pohraniční stráže, 383 |
|
Miroslav Kubín
|
Neaktivní
od 21.10.2008
|
Předseda výboru |
13.12.2003 |
Adresa: |
35801, 14861178, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 383, Pohraniční stráže 383, 35801 Kraslice |
|
Jan Slabý
|
Neaktivní
od 21.10.2008
|
Místopředseda výboru |
13.12.2003 |
Adresa: |
35801, 14861194, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 385, Pohraniční stráže 385, 35801 Kraslice |
|
Mgr. Jarmila Vaňková
|
Neaktivní
od 21.10.2008
|
Člen výboru |
13.12.2003 |
Adresa: |
35801, 14861178, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 383, Pohraniční stráže 383, 35801 Kraslice |
|
Miroslav Kubín
|
Neaktivní
od 13.12.2003
|
Předseda výboru |
09.11.2001 |
Adresa: |
14861178, Sokolov, Kraslice, Pohraniční stráže, 383 |
|
Jan Slabý
|
Neaktivní
od 13.12.2003
|
Místopředseda výboru |
09.11.2001 |
Adresa: |
14861194, Sokolov, Kraslice, Pohraniční stráže, 385 |
|
Město Kraslice
00259438 |
Neaktivní
od 13.12.2003
|
Člen výboru |
09.11.2001 |
Adresa: |
14867664, Sokolov, Kraslice, nám. 28. října, 1438 |
|
Město Kraslice
00259438 |
Neaktivní
od 13.12.2003
|
Člen výboru |
09.11.2001 |
Adresa: |
35801, 14867664, Sokolov, Kraslice, Kraslice, nám. 28. října, 1438, 6, nám. 28. října 1438/6, 35801 Kraslice |
|
Jan Slabý
|
Neaktivní
od 13.12.2003
|
Místopředseda výboru |
09.11.2001 |
Adresa: |
35801, 14861194, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 385, Pohraniční stráže 385, 35801 Kraslice |
|
Miroslav Kubín
|
Neaktivní
od 13.12.2003
|
Předseda výboru |
09.11.2001 |
Adresa: |
35801, 14861178, Sokolov, Kraslice, Kraslice, Pohraniční stráže, 383, Pohraniční stráže 383, 35801 Kraslice |
|