VENDULA RYŠAVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.09.2021 |
Adresa: |
25228, 6518800, Praha-západ, Černošice, Černošice, Marie Fischerové-Kvěchové, 1478 |
|
VENDULA RYŠAVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.09.2021 |
Adresa: |
25228, 6518800, Praha-západ, Černošice, Černošice, Marie Fischerové-Kvěchové, 1478, Marie Fischerové-Kvěchové 1478, 25228 Černošice |
|
DAVID JOANIDIS
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.01.2018 |
Adresa: |
32600, 24514926, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Úslavská, 1816, 51 |
|
DAVID JOANIDIS
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.01.2018 |
Adresa: |
32600, 24514926, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Úslavská, 1816, 51, Úslavská 1816/51, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ludmila Joanidisová
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.09.2003 |
Adresa: |
32600, 24514926, Plzeň, Úslavská, 1816/51 |
|
Ludmila Joanidisová
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.09.2003 |
Adresa: |
32600, 24514926, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Úslavská, 1816, 51, Úslavská 1816/51, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
VENDULA RYŠAVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
jednatel |
23.04.2014 |
Adresa: |
25228, 6518800, Černošice, Černošice, Vrážská, 1478 |
|
VENDULA RYŠAVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
jednatel |
23.04.2014 |
Adresa: |
25228, 6518800, Praha-západ, Černošice, Černošice, Marie Fischerové-Kvěchové, 1478, Marie Fischerové-Kvěchové 1478, 25228 Černošice |
|
VENDULA RYŠAVÁ
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
jednatel |
13.05.2013 |
Adresa: |
15500, 22758054, Praha 5, Stodůlky, Bašteckého, 2544, 12 |
|
VENDULA RYŠAVÁ
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
jednatel |
13.05.2013 |
Adresa: |
15500, 22758054, Praha, Stodůlky, Bašteckého, 2544, 12, Bašteckého 2544/12, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ondřej Šnupárek
|
Neaktivní
od 13.05.2013
|
jednatel |
01.08.2005 |
Adresa: |
15500, 22758054, Praha 6, Bašteckého, 2544 |
|
Ondřej Šnupárek
|
Neaktivní
od 13.05.2013
|
jednatel |
01.08.2005 |
Adresa: |
15500, 22758054, Praha, Stodůlky, Bašteckého, 2544, 12, Bašteckého 2544/12, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
David Joanidis
|
Neaktivní
od 13.01.2018
|
Jednatel |
17.09.2003 |
Adresa: |
32600, 24514926, Plzeň, Úslavská, 1816/51 |
|
DAVID JOANIDIS
|
Neaktivní
od 13.01.2018
|
Jednatel |
17.09.2003 |
Adresa: |
32600, 24514926, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Úslavská, 1816, 51, Úslavská 1816/51, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
MUDr. Michael Krs
|
Neaktivní
od 01.08.2005
|
Jednatel |
17.12.2001 |
Adresa: |
32600, 24507687, Plzeň-město, Plzeň, Plzenecká, 71 |
|
MUDr. Michael Krs
|
Neaktivní
od 01.08.2005
|
Jednatel |
17.12.2001 |
Adresa: |
32600, 24507687, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Plzenecká, 1130, 71, Plzenecká 1130/71, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|