MIROSLAV BROŽÍK
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
22.11.2013 |
Adresa: |
43601, 5150507, Litvínov, Horní Litvínov, náměstí Míru, 11 |
|
MIROSLAV BROŽÍK
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
22.11.2013 |
Adresa: |
43601, 5150507, Most, Litvínov, Horní Litvínov, náměstí Míru, 11, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Miroslav Brožík
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
jednatel |
09.04.2008 |
Adresa: |
43601, 5152755, Litvínov, Studentská, 546 |
|
Miroslav Brožík
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
jednatel |
09.04.2008 |
Adresa: |
43601, 5152755, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Studentská, 546, Studentská 546, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Tomáš Rovný
|
Neaktivní
od 09.04.2008
|
jednatel |
22.11.2006 |
Adresa: |
43401, 5104998, Most, Tř. Budovatelů, 2380 |
|
Tomáš Rovný
|
Neaktivní
od 09.04.2008
|
jednatel |
22.11.2006 |
Adresa: |
43401, 5104998, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 2380, 52, tř. Budovatelů 2380/52, 43401 Most |
|
Ing. Jiří Vytopil
|
Neaktivní
od 22.11.2006
|
Jednatel |
04.06.2004 |
Adresa: |
25136488, Brno, Majdalenky, 852/13 |
|
Ing. Jiří Vytopil
|
Neaktivní
od 22.11.2006
|
Jednatel |
04.06.2004 |
Adresa: |
63800, 25136488, Brno-město, Brno, Lesná, Majdalenky, 852, 13, Majdalenky 852/13, Lesná, 63800 Brno |
|
Simona Vytopilová
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
jednatel |
08.02.2002 |
Adresa: |
25136488, Brno, Majdalenky, 852/13 |
|
Simona Vytopilová
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
jednatel |
08.02.2002 |
Adresa: |
63800, 25136488, Brno-město, Brno, Lesná, Majdalenky, 852, 13, Majdalenky 852/13, Lesná, 63800 Brno |
|