MUDr. TAŤÁNA JIŘINCOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.12.2022 |
Adresa: |
34522, 26030896, Domažlice, Poběžovice, Poběžovice, Šandova, 275 |
|
MUDr. TAŤÁNA JIŘINCOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.12.2022 |
Adresa: |
34522, 26030896, Domažlice, Poběžovice, Poběžovice, Šandova, 275, Šandova 275, 34522 Poběžovice |
|
MICHAL LUŠOVJAN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
07.08.2021 |
Adresa: |
34522, 26030896, Domažlice, Poběžovice, Poběžovice, Šandova, 275 |
|
MICHAL LUŠOVJAN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
07.08.2021 |
Adresa: |
34522, 26030896, Domažlice, Poběžovice, Poběžovice, Šandova, 275, Šandova 275, 34522 Poběžovice |
|
Ing. JINDŘICH KOHOUT
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.06.2021 |
Adresa: |
34522, 26841371, Domažlice, Poběžovice, Poběžovice, Drahotínská, 223 |
|
Ing. Jindřich Kohout
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.06.2021 |
Adresa: |
34522, 26841371, Domažlice, Poběžovice, Poběžovice, Drahotínská, 223, Drahotínská 223, 34522 Poběžovice |
|
MUDr. Taťána Jiřincová
|
Neaktivní
od 11.12.2022
|
předseda představenstva |
30.11.2004 |
Adresa: |
6846271, Poběžovice, Budovatelů, 385 |
|
Ing. Jindřich Kohout
|
Neaktivní
od 26.06.2021
|
člen představenstva |
30.11.2004 |
Adresa: |
26841371, Poběžovice, Drahotínská, 223 |
|
Michal Lušovjan
|
Neaktivní
od 07.08.2021
|
člen představenstva |
30.11.2004 |
Adresa: |
Poběžovice, Švandova, 275 |
|
Ing. Jindřich Kohout
|
Neaktivní
od 26.06.2021
|
člen představenstva |
30.11.2004 |
Adresa: |
34522, 26841371, Domažlice, Poběžovice, Poběžovice, Drahotínská, 223, Drahotínská 223, 34522 Poběžovice |
|
MICHAL LUŠOVJAN
|
Neaktivní
od 07.08.2021
|
člen představenstva |
30.11.2004 |
Adresa: |
34522, 26030896, Domažlice, Poběžovice, Poběžovice, Šandova, 275, Šandova 275, 34522 Poběžovice |
|
MUDr. Taťána Jiřincová
|
Neaktivní
od 11.12.2022
|
předseda představenstva |
30.11.2004 |
Adresa: |
34522, 6846271, Domažlice, Poběžovice, Poběžovice, Budovatelů, 385, Budovatelů 385, 34522 Poběžovice |
|
Mgr. Hynek Říha
|
Neaktivní
od 30.11.2004
|
Předseda představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
6845762, Poběžovice, Smetanova, 328 |
|
MUDr. Taťána Jiřincová
|
Neaktivní
od 30.11.2004
|
Člen představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
6846271, Poběžovice, Budovatelů, 385 |
|
Ilona Kopecká
|
Neaktivní
od 30.11.2004
|
Člen představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
6836429, Ohnišťovice, čp. 40 |
|
Mgr. Hynek Říha
|
Neaktivní
od 30.11.2004
|
Předseda představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
34522, 6845762, Domažlice, Poběžovice, Poběžovice, Smetanova, 328, Smetanova 328, 34522 Poběžovice |
|
MUDr. Taťána Jiřincová
|
Neaktivní
od 30.11.2004
|
Člen představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
34522, 6846271, Domažlice, Poběžovice, Poběžovice, Budovatelů, 385, Budovatelů 385, 34522 Poběžovice |
|
Ilona Kopecká
|
Neaktivní
od 30.11.2004
|
Člen představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
34522, 6836429, Domažlice, Poběžovice, Ohnišťovice, 40, Ohnišťovice 40, 34522 Poběžovice |
|