MARCELA GRÖSSLOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
člen představenstva |
14.10.2016 |
Adresa: |
34533, 6785867, Domažlice, Chodov, Chodov, 172 |
|
VÁCLAV GRÖSSL
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
Člen |
14.10.2016 |
Adresa: |
34533, 6785867, Domažlice, Chodov, Chodov, 172 |
|
MARCELA GRÖSSLOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
člen představenstva |
14.10.2016 |
Adresa: |
34533, 6785867, Domažlice, Chodov, Chodov, 172, č.p. 172, 34533 Chodov |
|
VÁCLAV GRÖSSL
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
Člen |
14.10.2016 |
Adresa: |
34533, 6785867, Domažlice, Chodov, Chodov, 172, č.p. 172, 34533 Chodov |
|
KAREL SLADKÝ
|
Neaktivní
od 14.05.2019
|
předseda představenstva |
26.02.2016 |
Adresa: |
34533, 6785867, Domažlice, Chodov, Chodov, 172 |
|
KAREL SLADKÝ
|
Neaktivní
od 14.05.2019
|
předseda představenstva |
26.02.2016 |
Adresa: |
34533, 6785867, Domažlice, Chodov, Chodov, 172, č.p. 172, 34533 Chodov |
|
Karel Sladký
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
předseda představenstva |
13.12.2004 |
Adresa: |
34535, 6853064, Postřekov, 303 |
|
Marcela Grösslová
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
člen představenstva |
13.12.2004 |
Adresa: |
34533, 6785867, Chodov, 172 |
|
Karel Sladký
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
předseda představenstva |
13.12.2004 |
Adresa: |
34535, 6853064, Domažlice, Postřekov, Postřekov, 303, č.p. 303, 34535 Postřekov |
|
MARCELA GRÖSSLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
člen představenstva |
13.12.2004 |
Adresa: |
34533, 6785867, Domažlice, Chodov, Chodov, 172, č.p. 172, 34533 Chodov |
|
Václav Grössl
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
Člen |
13.03.2004 |
Adresa: |
34533, 6785867, Chodov, 172 |
|
VÁCLAV GRÖSSL
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
Člen |
13.03.2004 |
Adresa: |
34533, 6785867, Domažlice, Chodov, Chodov, 172, č.p. 172, 34533 Chodov |
|
Václav Grössl
|
Neaktivní
od 13.03.2004
|
Člen |
03.02.2003 |
Adresa: |
34522, Poběžovice, Mnichov, 28 |
|
Marie Holá
|
Neaktivní
od 13.12.2004
|
Předseda |
03.02.2003 |
Adresa: |
32330, 24430145, Plzeň, Manětínská, 61 |
|
Jiřina Mojzešová
|
Neaktivní
od 13.12.2004
|
Člen |
03.02.2003 |
Adresa: |
34401, 6890229, Domažlice, Domažlice, Vrbova, 390 |
|
Václav Grössl
|
Neaktivní
od 13.03.2004
|
Člen |
03.02.2003 |
Adresa: |
28, Poběžovice, Mnichov, 34522, Mnichov 28, 34522 Poběžovice, Česká republika |
|
Marie Holá
|
Neaktivní
od 13.12.2004
|
Předseda |
03.02.2003 |
Adresa: |
32300, 24430145, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Manětínská, 1539, 61, Manětínská 1539/61, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Jiřina Mojzešová
|
Neaktivní
od 13.12.2004
|
Člen |
03.02.2003 |
Adresa: |
34401, 6890229, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Vrbova, 390, Vrbova 390, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
Romana Jirasová
|
Neaktivní
od 03.02.2003
|
Člen |
03.06.2002 |
Adresa: |
31200, 24578584, Plzeň-město, Plzeň, Václavská, 4 |
|
Romana Jirasová
|
Neaktivní
od 03.02.2003
|
Člen |
03.06.2002 |
Adresa: |
31200, 24578584, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Václavská, 261, 4, Václavská 261/4, Lobzy, 31200 Plzeň |
|