LUKÁŠ ZAVADIL
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2023 |
Adresa: |
14300, 80080138, Praha, Modřany, Na Komořsku, 2278, 19, Na Komořsku 2278/19, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JAROSLAV ZAVADIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.07.2023 |
Adresa: |
33401, 74207814, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Hlávkova, 1209, Hlávkova 1209, 33401 Přeštice |
|
FILIP ZAVADIL
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
14300, 80080138, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Na Komořsku, 2278, 19 |
|
FILIP ZAVADIL
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
14300, 80080138, Praha, Modřany, Na Komořsku, 2278, 19, Na Komořsku 2278/19, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JAROSLAV ZAVADIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
33401, 7072384, Přeštice, Přeštice, Palackého, 922 |
|
LUKÁŠ ZAVADIL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
33401, 7072384, Přeštice, Přeštice, Palackého, 922 |
|
FILIP ZAVADIL
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
33401, 7072384, Přeštice, Přeštice, Palackého, 922 |
|
FILIP ZAVADIL
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
33401, 7072384, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Palackého, 922, Palackého 922, 33401 Přeštice |
|
Jaroslav Zavadil
|
Neaktivní
od 13.07.2023
|
Jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
33401, 7072384, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Palackého, 922, Palackého 922, 33401 Přeštice |
|
LUKÁŠ ZAVADIL
|
Neaktivní
od 03.08.2023
|
jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
33401, 7072384, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Palackého, 922, Palackého 922, 33401 Přeštice |
|
Jaroslav Zavadil
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
Jednatel |
16.12.2002 |
Adresa: |
33401, 7072384, Přeštice, Palackého, 922 |
|
Jaroslav Zavadil
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
Jednatel |
16.12.2002 |
Adresa: |
33401, 7072384, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Palackého, 922, Palackého 922, 33401 Přeštice |
|