ADAM POPELKA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2018 |
Adresa: |
33901, 26663856, Klatovy, Klatovy, Klatovy III, Čechova, 893 |
|
ADAM POPELKA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2018 |
Adresa: |
33901, 26663856, Klatovy, Klatovy, Klatovy III, Čechova, 893, Čechova 893, Klatovy III, 33901 Klatovy |
|
DUŠAN POPELKA
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
33901, 26663856, Klatovy, Klatovy, Klatovy III, Čechova, 893 |
|
DUŠAN POPELKA
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
33901, 26663856, Klatovy, Klatovy, Klatovy III, Čechova, 893, Čechova 893, Klatovy III, 33901 Klatovy |
|
Dušan Popelka
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
04.01.2012 |
Adresa: |
33901, 26663856, Klatovy III, Čechova, 893 |
|
DUŠAN POPELKA
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
04.01.2012 |
Adresa: |
33901, 26663856, Klatovy, Klatovy, Klatovy III, Čechova, 893, Čechova 893, Klatovy III, 33901 Klatovy |
|
ing. Michal Kučera
|
Neaktivní
od 01.12.2008
|
Jednatel |
16.08.2003 |
Adresa: |
21479526, Klatovy II, Dukelská, 228 |
|
Radomír Kesl
|
Neaktivní
od 04.01.2012
|
Jednatel |
16.08.2003 |
Adresa: |
880051, Plzeň-jih, Seč, 51 |
|
Ing. MICHAL KUČERA
|
Neaktivní
od 01.12.2008
|
Jednatel |
16.08.2003 |
Adresa: |
33901, 21479526, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Dukelská, 228, Dukelská 228, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
RADOMÍR KESL
|
Neaktivní
od 04.01.2012
|
Jednatel |
16.08.2003 |
Adresa: |
33601, 880051, Plzeň-jih, Seč, Seč, 51, č.p. 51, 33601 Seč |
|