HANA KARFUSOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2019 |
Adresa: |
43801, 9276866, Louny, Žatec, Žatec, U Jezu, 2301 |
|
HANA KARFUSOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2019 |
Adresa: |
43801, 9276866, Louny, Žatec, Žatec, U Jezu, 2301, U Jezu 2301, 43801 Žatec |
|
HANA KARFUSOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
jednatel |
19.01.2016 |
Adresa: |
19800, 22718141, Praha, Černý Most, Vašátkova, 1019, 2 |
|
HANA KARFUSOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
jednatel |
19.01.2016 |
Adresa: |
19800, 22718141, Praha, Černý Most, Vašátkova, 1019, 2, Vašátkova 1019/2, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Andrea Žáková Nedvědová
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
jednatel |
07.10.2015 |
Adresa: |
53002, 25339117, Pardubice, Zelené Předměstí, Sokolovská, 2731 |
|
Andrea Žáková Nedvědová
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
jednatel |
07.10.2015 |
Adresa: |
53002, 25339117, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Sokolovská, 2731, Sokolovská 2731, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Olga Heligová
|
Neaktivní
od 07.10.2015
|
jednatel |
29.11.2005 |
Adresa: |
31800, 24562831, Plzeň, Křimická, 14 |
|
Olga Heligová
|
Neaktivní
od 07.10.2015
|
jednatel |
29.11.2005 |
Adresa: |
31800, 24562831, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Křimická, 729, 14, Křimická 729/14, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Eva Kvasničková
|
Neaktivní
od 29.11.2005
|
Jednatel |
27.10.2003 |
Adresa: |
34901, 15721116, Stříbro, Gagarinova, 929 |
|
Eva Kvasničková
|
Neaktivní
od 29.11.2005
|
Jednatel |
27.10.2003 |
Adresa: |
34901, 15721116, Tachov, Stříbro, Stříbro, Gagarinova, 929, Gagarinova 929, 34901 Stříbro |
|