DAVID KRIŠTA
|
Neaktivní
od 20.09.2019
|
jednatel |
13.05.2015 |
Adresa: |
33701, 20780958, Rokycany, Rokycany, Střed, Masarykovo náměstí, 1 |
|
DAVID KRIŠTA
|
Neaktivní
od 20.09.2019
|
jednatel |
13.05.2015 |
Adresa: |
33701, 20780958, Rokycany, Rokycany, Střed, Masarykovo náměstí, 1, Masarykovo náměstí 1, Střed, 33701 Rokycany |
|
David Krišta
|
Neaktivní
od 13.05.2015
|
jednatel |
15.04.2009 |
Adresa: |
33701, 20780761, Rokycany, Žďárská cesta, 1118 |
|
David Krišta
|
Neaktivní
od 13.05.2015
|
jednatel |
15.04.2009 |
Adresa: |
33701, 20780761, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Žďárská cesta, 1118, Žďárská cesta 1118, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
Petr Kuncendörfer
|
Neaktivní
od 15.04.2009
|
jednatel |
04.03.2009 |
Adresa: |
33202, 25246097, Starý Plzenec, K Lomu, 1110 |
|
Petr Kuncendörfer
|
Neaktivní
od 15.04.2009
|
jednatel |
04.03.2009 |
Adresa: |
33202, 25246097, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, K lomu, 1110, K lomu 1110, 33202 Starý Plzenec |
|
Jiří Vaník
|
Neaktivní
od 04.03.2009
|
Jednatel |
01.01.2004 |
Adresa: |
32332, 24430781, Plzeň, Rabštejnská, 57 |
|
Tomáš Lerach
|
Neaktivní
od 04.03.2009
|
Jednatel |
01.01.2004 |
Adresa: |
32330, 24430111, Plzeň, Manětínská, 55 |
|
Jiří Vaník
|
Neaktivní
od 04.03.2009
|
Jednatel |
01.01.2004 |
Adresa: |
32300, 24430781, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Rabštejnská, 1601, 57, Rabštejnská 1601/57, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Tomáš Lerach
|
Neaktivní
od 04.03.2009
|
Jednatel |
01.01.2004 |
Adresa: |
32300, 24430111, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Manětínská, 1536, 55, Manětínská 1536/55, Bolevec, 32300 Plzeň |
|