RUSLAN DOSHAEV
|
Aktivní
|
jednatel |
27.05.2024 |
Adresa: |
12000, 21742812, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 343, 6, Vinohradská 343/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Dr. Harald Stöberer
|
Aktivní
|
jednatel |
09.07.2014 |
Adresa: |
101, 95615 Marktredwitz, Oskar-Gebhardt-Str. 9 |
|
Dr. Harald Stöberer
|
Neaktivní
od 27.05.2024
|
jednatel |
09.07.2014 |
Adresa: |
95615 Marktredwitz, Oskar-Gebhardt-Str. 9, Oskar-Gebhardt-Str. 9, 95615 Marktredwitz, Německo |
|
Johann Michael Weibl
|
Neaktivní
od 23.04.2015
|
jednatel |
28.01.2010 |
Adresa: |
76579, 101, Waidhofen, Frühlingstr., 8 |
|
Johann Michael Weibl
|
Neaktivní
od 23.04.2015
|
jednatel |
28.01.2010 |
Adresa: |
8, Waidhofen, Frühlingstr., 76579, Frühlingstr. 8, 76579 Waidhofen, Německo |
|
Dr. Harald Stöberer
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
101, 95615 Marktredwitz, Haager Weg, 11 |
|
Dr. Harald Stöberer
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
11, 95615 Marktredwitz, Haager Weg, Haager Weg 11, 95615 Marktredwitz, Německo |
|
Ing. Slavomil Švinger
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
Jednatel |
23.03.2004 |
Adresa: |
Valy - Na Stráni 118, 353 01 Mariánské Lázně |
|
Ing. Slavomil Švinger
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
Jednatel |
23.03.2004 |
Adresa: |
35301, 17711967, Cheb, Valy, Valy, Na Stráni, 118, Na Stráni 118, 35301 Valy |
|
Václav Krajňák
|
Neaktivní
od 23.03.2004
|
Jednatel |
17.12.2003 |
Adresa: |
36221, 3, Karlovy Vary, Nejdek, Lesík, 87 |
|
Václav Krajňák
|
Neaktivní
od 23.03.2004
|
Jednatel |
17.12.2003 |
Adresa: |
87, Karlovy Vary, Nejdek, Lesík, 36221, Lesík 87, 36221 Nejdek, okres: Karlovy Vary, Česká republika |
|