Informace o společnosti
Datum aktualizace:
02.08.2024
Název: | Obnovitelné zdroje s.r.o. |
ICO: | 26366436 |
Registrovaná adresa: | 32600, 24495620, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Petřínská, 1072, 2, Petřínská 1072/2, Lobzy, 32600 Plzeň |
Začleněno na: | 14.01.2004 |
Předmět podnikání: |
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Velkoobchod a maloobchod
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PETR DVOŘÁK | Aktivní | 01.08.2014 | |
|
|||
PETR DVOŘÁK | Aktivní | 01.08.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PETR DVOŘÁK | Aktivní | jednatel | 01.08.2014 |
|
|||
PETR DVOŘÁK | Aktivní | jednatel | 01.08.2014 |
|
|||
Petr Dvořák | Neaktivní od 01.08.2014 | jednatel | 15.05.2006 |
|
|||
PETR DVOŘÁK | Neaktivní od 01.08.2014 | jednatel | 15.05.2006 |
|
|||
Petr Dvořák | Neaktivní od 15.05.2006 | jednatel | 14.01.2004 |
|
|||
Vladimír Čermák | Neaktivní od 24.02.2011 | jednatel | 14.01.2004 |
|
|||
Petr Dvořák | Neaktivní od 15.05.2006 | jednatel | 14.01.2004 |
|
|||
VLADIMÍR ČERMÁK | Neaktivní od 24.02.2011 | jednatel | 14.01.2004 |
|
Registrační číslo Obnovitelné zdroje s.r.o. je 26366436.
Registrační adresa Obnovitelné zdroje s.r.o. je 32600, 24495620, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Petřínská, 1072, 2, Petřínská 1072/2, Lobzy, 32600 Plzeň.
Obnovitelné zdroje s.r.o. byla založena 14.01.2004.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je PETR DVOŘÁK, PETR DVOŘÁK.