JAROMÍR KADAVÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.07.2021 |
Adresa: |
54341, 9885579, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 211 |
|
RADKA NYKLOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.07.2021 |
Adresa: |
53345, 7577508, Pardubice, Podůlšany, Podůlšany, 30 |
|
RADKA NYKLOVÁ
|
Neaktivní
od 31.12.2023
|
Jednatel |
10.11.2023 |
Adresa: |
53345, 7578237, Pardubice, Opatovice nad Labem, Pohřebačka, 45, Pohřebačka 45, 53345 Opatovice nad Labem |
|
JAN PLŠEK
|
Neaktivní
od 31.12.2023
|
Jednatel |
22.08.2023 |
Adresa: |
53345, 25684663, Pardubice, Stéblová, Stéblová, 75, č.p. 75, 53345 Stéblová |
|
JAROMÍR KADAVÝ
|
Neaktivní
od 22.08.2023
|
Jednatel |
29.07.2021 |
Adresa: |
54341, 9885579, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 211, Prostřední Lánov 211, 54341 Lánov |
|
RADKA NYKLOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2023
|
Jednatel |
29.07.2021 |
Adresa: |
53345, 7577508, Pardubice, Podůlšany, Podůlšany, 30, č.p. 30, 53345 Podůlšany |
|
Mgr. THEODOR LEJSEK
|
Neaktivní
od 29.07.2021
|
jednatel |
03.08.2017 |
Adresa: |
33441, 889571, Plzeň-jih, Nová Ves, Nová Ves, 94 |
|
Mgr. THEODOR LEJSEK
|
Neaktivní
od 29.07.2021
|
jednatel |
03.08.2017 |
Adresa: |
33441, 889571, Plzeň-jih, Nová Ves, Nová Ves, 94, č.p. 94, 33441 Nová Ves |
|
TEODOR LEJSEK
|
Neaktivní
od 29.07.2021
|
jednatel |
03.02.2017 |
Adresa: |
33023, 27894266, Plzeň-sever, Nýřany, Kamenný Újezd, 169 |
|
TEODOR LEJSEK
|
Neaktivní
od 29.07.2021
|
jednatel |
03.02.2017 |
Adresa: |
33023, 27894266, Plzeň-sever, Nýřany, Kamenný Újezd, 169, Kamenný Újezd 169, 33023 Nýřany |
|
TEODOR LEJSEK
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
jednatel |
14.01.2013 |
Adresa: |
33441, 890383, Nová Ves, Nová Ves, 153 |
|
TEODOR LEJSEK
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
jednatel |
14.01.2013 |
Adresa: |
33441, 890383, Plzeň-jih, Nová Ves, Nová Ves, 153, č.p. 153, 33441 Nová Ves |
|
Teodor Lejsek
|
Neaktivní
od 14.01.2013
|
jednatel |
14.01.2004 |
|
Teodor Lejsek
|
Neaktivní
od 14.01.2013
|
jednatel |
14.01.2004 |
Adresa: |
čp. 46, Nová Ves, Nová Ves čp. 46, Česká republika |
|