LEOŠ PASEKA
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
35301, 28295404, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Oty Pavla, 415 |
|
LEOŠ PASEKA
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
35301, 28295404, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Oty Pavla, 415, Oty Pavla 415, 35301 Velká Hleďsebe |
|
KAMIL JIRKA
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
jednatel |
25.05.2014 |
Adresa: |
34701, 15706257, Tachov, Tachov, Bělojarská, 1471 |
|
KAMIL JIRKA
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
jednatel |
25.05.2014 |
Adresa: |
34701, 15706257, Tachov, Tachov, Tachov, Bělojarská, 1471, Bělojarská 1471, 34701 Tachov |
|
Leoš Paseka
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
29.08.2008 |
Adresa: |
35301, 20928084, Mariánské Lázně, Nákladní, 318/10 |
|
LEOŠ PASEKA
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
29.08.2008 |
Adresa: |
35301, 20928084, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Nákladní, 318, 10, Nákladní 318/10, 35301 Mariánské Lázně |
|
Kamil Jirka
|
Neaktivní
od 25.05.2014
|
jednatel |
20.09.2005 |
Adresa: |
34701, 15706257, Tachov, Bělojarská, 1471 |
|
KAMIL JIRKA
|
Neaktivní
od 25.05.2014
|
jednatel |
20.09.2005 |
Adresa: |
34701, 15706257, Tachov, Tachov, Tachov, Bělojarská, 1471, Bělojarská 1471, 34701 Tachov |
|