PETRA LEDAŠILOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.2023 |
Adresa: |
35101, 12970808, Cheb, Františkovy Lázně, Františkovy Lázně, Anglická, 198, 4, Anglická 198/4, 35101 Františkovy Lázně |
|
PETRA LEDAŠILOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2018 |
Adresa: |
35002, 25848232, Cheb, Františkovy Lázně, Žírovice, 125 |
|
ZBYNĚK RAPPRICH
|
Aktivní
|
jednatel |
13.01.2015 |
Adresa: |
35137, 12977578, Luby, Luby, Tovární, 93 |
|
ZBYNĚK RAPPRICH
|
Aktivní
|
jednatel |
13.01.2015 |
Adresa: |
35137, 12977578, Cheb, Luby, Luby, Tovární, 93, Tovární 93, 35137 Luby |
|
PETRA LEDAŠILOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2023
|
jednatel |
25.02.2018 |
Adresa: |
35002, 25848232, Cheb, Františkovy Lázně, Žírovice, 125, Žírovice 125, 35002 Františkovy Lázně |
|
PETRA VÁVROVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2018
|
jednatel |
13.01.2015 |
Adresa: |
35002, 25848232, Františkovy Lázně, Žírovice, 125 |
|
PETRA VÁVROVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2018
|
jednatel |
13.01.2015 |
Adresa: |
35002, 25848232, Cheb, Františkovy Lázně, Žírovice, 125, Žírovice 125, 35002 Františkovy Lázně |
|
Zbyněk Rapprich
|
Neaktivní
od 13.01.2015
|
Jednatel |
28.01.2005 |
Adresa: |
35137, 12977578, Luby, Tovární, 93 |
|
Petra Vávrová
|
Neaktivní
od 13.01.2015
|
Jednatel |
28.01.2005 |
Adresa: |
35137, 12981362, Luby, Družstevní, 678 |
|
ZBYNĚK RAPPRICH
|
Neaktivní
od 13.01.2015
|
Jednatel |
28.01.2005 |
Adresa: |
35137, 12977578, Cheb, Luby, Luby, Tovární, 93, Tovární 93, 35137 Luby |
|
Petra Vávrová
|
Neaktivní
od 13.01.2015
|
Jednatel |
28.01.2005 |
Adresa: |
35137, 12981362, Cheb, Luby, Luby, Družstevní, 678, Družstevní 678, 35137 Luby |
|