IVANA FRANCOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2016
|
jednatel |
20.01.2016 |
Adresa: |
31800, 24563579, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Macháčkova, 798, 7 |
|
IVANA FRANCOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2016
|
jednatel |
20.01.2016 |
Adresa: |
31800, 24563579, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Macháčkova, 798, 7, Macháčkova 798/7, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
IVANA FRANCOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
33501, 7031670, Kozlovice, Kozlovice, 33 |
|
IVANA FRANCOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
33501, 7031670, Plzeň-jih, Kozlovice, Kozlovice, 33, č.p. 33, 33501 Kozlovice |
|
Ivana Francová
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
05.08.2010 |
Adresa: |
33501, 7031726, Kozlovice, 39 |
|
Ivana Francová
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
05.08.2010 |
Adresa: |
33501, 7031726, Plzeň-jih, Kozlovice, Kozlovice, 39, č.p. 39, 33501 Kozlovice |
|
Vlastimil Basl
|
Neaktivní
od 05.08.2010
|
jednatel |
31.01.2005 |
Adresa: |
32600, 24439720, Plzeň, Barákova, 217/52 |
|
Jiří Císler
|
Neaktivní
od 05.08.2010
|
jednatel |
31.01.2005 |
Adresa: |
30100, 24543080, Plzeň, Erbenova, 1318/5 |
|
VLASTIMIL BASL
|
Neaktivní
od 05.08.2010
|
jednatel |
31.01.2005 |
Adresa: |
32600, 24439720, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Barákova, 217, 52, Barákova 217/52, Božkov, 32600 Plzeň |
|
Jiří Císler
|
Neaktivní
od 05.08.2010
|
jednatel |
31.01.2005 |
Adresa: |
30100, 24543080, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Erbenova, 1318, 5, Erbenova 1318/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|